Ing. Antonín Rozkoš
|
Neaktivní
od 19.08.2008
|
pracovník pověřený řízením podniku |
16.08.2006 |
Adresa: |
22514180, Praha 9, Střížkov, Chrastavská, 114/6 |
|
Ing. ANTONÍN ROZKOŠ
|
Neaktivní
od 19.08.2008
|
pracovník pověřený řízením podniku |
16.08.2006 |
Adresa: |
19000, 22514180, Praha, Střížkov, Chrastavská, 114, 6, Chrastavská 114/6, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Václav Brandejs
|
Neaktivní
od 16.08.2006
|
Pověřen řízením |
15.09.1993 |
Adresa: |
22626336, Praha 10, Křenická, 2254/9 |
|
ing. Václav Brandejs
|
Neaktivní
od 16.08.2006
|
Pověřen řízením |
15.09.1993 |
Adresa: |
10000, 22626336, Praha, Strašnice, Křenická, 2254, 9, Křenická 2254/9, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jan Beneš
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
ředitel |
22.06.1992 |
Adresa: |
18000, 22383549, Praha 8, Pivovarnická, 4 |
|
Jan Beneš
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
ředitel |
22.06.1992 |
Adresa: |
18000, 22383549, Praha, Libeň, Pivovarnická, 1104, 4, Pivovarnická 1104/4, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Ing. Olga Bimanová
|
Neaktivní
od 19.08.2003
|
zástupce ředitele |
23.11.1990 |
Adresa: |
10000, 22669558, Praha 10, 28. pluku, 24 |
|
Ing. Olga Bimanová
|
Neaktivní
od 19.08.2003
|
zástupce ředitele |
23.11.1990 |
Adresa: |
10000, 22669558, Praha, Vršovice, 28. pluku, 1228, 24, 28. pluku 1228/24, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
,
|
Neaktivní
od 23.11.1990
|
|
30.04.1990 |
|
,
|
Neaktivní
od 23.11.1990
|
|
30.04.1990 |
Adresa: |
,, ,, Česká republika |
|