ŠTĚPÁNKA JINDROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.02.2024 |
Adresa: |
33441, 1059483, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, 17. listopadu, 799, 17. listopadu 799, 33441 Dobřany |
|
JAKUB DOSTÁL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.02.2024 |
Adresa: |
56965, 1833936, Svitavy, Budislav, Budislav, 87, č.p. 87, 56965 Budislav |
|
JAN LIPŠER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.02.2024 |
Adresa: |
19800, 22758283, Praha, Černý Most, Maňákova, 796, 4, Maňákova 796/4, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
VERONIKA KUNCÍŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.02.2024 |
Adresa: |
19800, 22692509, Praha, Černý Most, Bryksova, 947, 21, Bryksova 947/21, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
PETR MORAVEC
|
Aktivní
|
člen pedstavenstva |
18.01.2023 |
Adresa: |
27738, 84141484, Mělník, Mělnické Vtelno, Mělnické Vtelno, Průjezdní, 244 |
|
TOMÁŠ MORAVEC
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
19000, 75222001, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Makedonská, 617, 10 |
|
JAN SMETANA
|
Aktivní
|
člena představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
25066, 21332550, Praha-východ, Zdiby, Brnky, Skopec, 123 |
|
RADEK HONICKÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
27201, 1441663, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Mostecká, 3162 |
|
KRYŠTOF KADLEC
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
15531, 25489437, Hlavní město Praha, Praha, Lipence, 570 |
|
JAKUB ŠOUSTEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
27201, 1427008, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Herbenova, 1321 |
|
ARAM SIMONIAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
10000, 22620591, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nučická, 1762, 23 |
|
JAN SMETANA
|
Aktivní
|
člena představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
25066, 21332550, Praha-východ, Zdiby, Brnky, Skopec, 123, Skopec 123, Brnky, 25066 Zdiby |
|
RADEK HONICKÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
27201, 1441663, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Mostecká, 3162, Mostecká 3162, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JAKUB ŠOUSTEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
27201, 1427008, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Herbenova, 1321, Herbenova 1321, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
PETR MORAVEC
|
Neaktivní
od 09.02.2024
|
člen pedstavenstva |
18.01.2023 |
Adresa: |
27738, 84141484, Mělník, Mělnické Vtelno, Mělnické Vtelno, Průjezdní, 244, Průjezdní 244, 27738 Mělnické Vtelno |
|
PETR MORAVEC
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
člen pedstavenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
25063, 11711337, Praha-východ, Polerady, Polerady, 20 |
|
PETR MORAVEC
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
člen pedstavenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
25063, 11711337, Praha-východ, Polerady, Polerady, 20, č.p. 20, 25063 Polerady |
|
KRYŠTOF KADLEC
|
Neaktivní
od 09.02.2024
|
místopředseda představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
15531, 25489437, Praha, Lipence, 570, Lipence 570, 15531 Praha 5 |
|
ARAM SIMONIAN
|
Neaktivní
od 09.02.2024
|
člen představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
10000, 22620591, Praha, Strašnice, Nučická, 1762, 23, Nučická 1762/23, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
TOMÁŠ MORAVEC
|
Neaktivní
od 09.02.2024
|
člen představenstva |
08.04.2022 |
Adresa: |
19000, 75222001, Praha, Střížkov, Makedonská, 617, 10, Makedonská 617/10, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
RADEK HONICKÝ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
předseda představenstva |
27.05.2020 |
Adresa: |
27201, 1441663, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Mostecká, 3162 |
|
JAKUB ŠOUSTEK
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
člen představenstva |
27.05.2020 |
Adresa: |
27201, 1427008, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Herbenova, 1321 |
|
PETR MORAVEC
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
člen představenstva |
27.05.2020 |
Adresa: |
25063, 11711337, Praha-východ, Polerady, Polerady, 20 |
|
MARTINA BELZOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
člen předtavenstva |
27.05.2020 |
Adresa: |
18100, 22321896, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Feřtekova, 561, 22 |
|
MARTIN CICVÁREK
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
člen představenstva |
27.05.2020 |
Adresa: |
10900, 22562346, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Dýšinská, 244 |
|
RADEK HONICKÝ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
předseda představenstva |
27.05.2020 |
Adresa: |
27201, 1441663, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Mostecká, 3162, Mostecká 3162, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JAKUB ŠOUSTEK
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
člen představenstva |
27.05.2020 |
Adresa: |
27201, 1427008, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Herbenova, 1321, Herbenova 1321, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
PETR MORAVEC
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
člen představenstva |
27.05.2020 |
Adresa: |
25063, 11711337, Praha-východ, Polerady, Polerady, 20, č.p. 20, 25063 Polerady |
|
MARTINA BELZOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
člen předtavenstva |
27.05.2020 |
Adresa: |
18100, 22321896, Praha, Bohnice, Feřtekova, 561, 22, Feřtekova 561/22, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
MARTIN CICVÁREK
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
člen představenstva |
27.05.2020 |
Adresa: |
10900, 22562346, Praha, Horní Měcholupy, Dýšinská, 244, Dýšinská 244, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
TOMÁŠ HANUŠ
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
Předseda představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
18100, 22330542, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Žalovská, 431, 34 |
|
TOMÁŠ NIGRIN
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
10300, 77922883, Hlavní město Praha, Praha, Kolovraty, Mírová, 907, 14 |
|
IVAN BELZA
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
18100, 22321896, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Feřtekova, 561, 22 |
|
DITA KŘENOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
14700, 21873348, Hlavní město Praha, Praha, Krč, K Ryšánce, 1591, 20 |
|
MARIE ANTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
18100, 22330542, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Žalovská, 431, 34 |
|
JAN SMETANA
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
25066, 21332550, Praha-východ, Zdiby, Brnky, Skopec, 123 |
|
KRYŠTOF KADLEC
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
15531, 25489437, Hlavní město Praha, Praha, Lipence, 570 |
|
MARIE ANTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
18100, 22330542, Praha, Čimice, Žalovská, 431, 34, Žalovská 431/34, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ivan Belza
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
18100, 22321896, Praha, Bohnice, Feřtekova, 561, 22, Feřtekova 561/22, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
DITA KŘENOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
14700, 21873348, Praha, Krč, K Ryšánce, 1591, 20, K Ryšánce 1591/20, Krč, 14700 Praha 4 |
|
Tomáš Hanuš
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
Předseda představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
18100, 22330542, Praha, Čimice, Žalovská, 431, 34, Žalovská 431/34, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
TOMÁŠ NIGRIN
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
10300, 77922883, Praha, Kolovraty, Mírová, 907, 14, Mírová 907/14, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
JAN SMETANA
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
25066, 21332550, Praha-východ, Zdiby, Brnky, Skopec, 123, Skopec 123, Brnky, 25066 Zdiby |
|
KRYŠTOF KADLEC
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
Člen představenstva |
09.04.2019 |
Adresa: |
15531, 25489437, Praha, Lipence, 570, Lipence 570, 15531 Praha 5 |
|
Ing. PETR MORAVEC
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
předseda |
02.06.2016 |
Adresa: |
25063, 11711337, Praha-východ, Polerady, Polerady, 20 |
|
IVAN BELZA
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
18100, 22321896, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Feřtekova, 561, 22 |
|
MILOŠ NIGRIN
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
10400, 22583998, Hlavní město Praha, Praha, Královice, V Mydlinkách, 81 |
|
TOMÁŠ HANUŠ
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
18100, 22330542, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Žalovská, 431, 34 |
|
TOMÁŠ MAREK
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
26762, 1588613, Beroun, Komárov, Komárov, Pionýrů, 519 |
|
ERIKA VRECIONOVÁ
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
25165, 41193296, Praha-východ, Ondřejov, Ondřejov, Větrná, 405 |
|
EVA ŠOUSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
27345, 1372173, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, Opletalova, 311 |
|
Ing. PETR MORAVEC
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
předseda |
02.06.2016 |
Adresa: |
25063, 11711337, Praha-východ, Polerady, Polerady, 20, č.p. 20, 25063 Polerady |
|
Ivan Belza
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
18100, 22321896, Praha, Bohnice, Feřtekova, 561, 22, Feřtekova 561/22, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
MILOŠ NIGRIN
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
10400, 22583998, Praha, Královice, V Mydlinkách, 81, V Mydlinkách 81, Královice, 10400 Praha 10 |
|
Tomáš Hanuš
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
18100, 22330542, Praha, Čimice, Žalovská, 431, 34, Žalovská 431/34, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
TOMÁŠ MAREK
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
26762, 1588613, Beroun, Komárov, Komárov, Pionýrů, 519, Pionýrů 519, 26762 Komárov |
|
ERIKA VRECIONOVÁ
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
25165, 41193296, Praha-východ, Ondřejov, Ondřejov, Větrná, 405, Větrná 405, 25165 Ondřejov |
|
EVA ŠOUSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
člen |
02.06.2016 |
Adresa: |
27345, 1372173, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, Opletalova, 311, Opletalova 311, 27345 Hřebeč |
|