ALEŠ BAUMRUKR
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.10.2020 |
Adresa: |
26721, 24974200, Beroun, Tmaň, Tmaň, 178 |
|
ALEŠ BAUMRUKR
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.10.2020 |
Adresa: |
26721, 24974200, Beroun, Tmaň, Tmaň, 178, č.p. 178, 26721 Tmaň |
|
Aleš Baumrukr
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
Jednatel |
05.12.2005 |
Adresa: |
15400, 22038345, Praha 5, Praha 5, Lochkov, Za Ovčínem, 16E |
|
Aleš Baumrukr
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
Jednatel |
05.12.2005 |
Adresa: |
15400, 22038345, Praha, Lochkov, Za ovčínem, Za ovčínem č.ev. 16, Lochkov, 15400 Praha 5 |
|
Aleš Baumrukr
|
Neaktivní
od 05.12.2005
|
Jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
15300, 22055185, Praha 5, Praha 5, Radotín, Sídliště, 1077/17 |
|
Aleš Baumrukr
|
Neaktivní
od 05.12.2005
|
Jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
15300, 22055185, Praha, Radotín, Sídliště, 1077, 17, Sídliště 1077/17, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Aleš Baumrukr
|
Neaktivní
od 20.08.2002
|
Jednatel |
07.03.2002 |
Adresa: |
15300, Praha 5, Praha 5, Radotín, Sídliště, 1077/7 |
|
Aleš Baumrukr
|
Neaktivní
od 20.08.2002
|
Jednatel |
07.03.2002 |
Adresa: |
1077/7, Praha 5, Praha 5, Radotín, Sídliště, 15300, Sídliště 1077/7, 15300 Praha 5 - Radotín, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Václav Jerling
|
Neaktivní
od 07.03.2002
|
Jednatel |
08.06.1993 |
Adresa: |
6357059, Řevnice, Pražská, 398 |
|
Aleš Baumrukr
|
Neaktivní
od 07.03.2002
|
Jednatel |
08.06.1993 |
Adresa: |
Praha 5, Sídliště, 1077/7 |
|
Václav Jerling
|
Neaktivní
od 07.03.2002
|
Jednatel |
08.06.1993 |
Adresa: |
25230, 6357059, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Pražská, 398, Pražská 398, 25230 Řevnice |
|
Aleš Baumrukr
|
Neaktivní
od 07.03.2002
|
Jednatel |
08.06.1993 |
Adresa: |
1077/7, Praha 5, Sídliště, Sídliště 1077/7, Praha 5, Česká republika |
|
ing. Richard Synek
|
Neaktivní
od 08.06.1993
|
Společník |
04.11.1991 |
Adresa: |
12000, 21755671, Praha 2, Mánesova, 88 |
|
ing. RICHARD SYNEK
|
Neaktivní
od 08.06.1993
|
Společník |
04.11.1991 |
Adresa: |
12000, 21755671, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1656, 88, Mánesova 1656/88, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ing. Stanislav Rauch
|
Neaktivní
od 04.11.1991
|
Společník |
05.09.1990 |
Adresa: |
41113, 16803353, Třebenice, Masarykova, 13 |
|
Aleš Baumrukr
|
Neaktivní
od 08.06.1993
|
Společník |
05.09.1990 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Sídliště, 1077/7 |
|
Václav Jorling
|
Neaktivní
od 08.06.1993
|
Společník |
05.09.1990 |
Adresa: |
25230, 6357059, Řevnice, Pražská, 398 |
|
ing. Stanislav Rauch
|
Neaktivní
od 04.11.1991
|
Společník |
05.09.1990 |
Adresa: |
41113, 16803353, Litoměřice, Třebenice, Třebenice, Masarykova, 13, Masarykova 13, 41113 Třebenice |
|
Aleš Baumrukr
|
Neaktivní
od 08.06.1993
|
Společník |
05.09.1990 |
Adresa: |
1077/7, Praha 5, Sídliště, 15000, Sídliště 1077/7, 15000 Praha 5, Česká republika |
|
Václav Jorling
|
Neaktivní
od 08.06.1993
|
Společník |
05.09.1990 |
Adresa: |
25230, 6357059, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Pražská, 398, Pražská 398, 25230 Řevnice |
|