Ing. JAROSLAV CHVOJKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
19016, 22525254, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Tuchotická, 616 |
|
ing. Jaroslav Chvojka
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
19016, 22525254, Praha, Újezd nad Lesy, Tuchotická, 616, Tuchotická 616, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ing. TOMÁŠ KOLÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.06.2016 |
Adresa: |
27401, 25668099, Kladno, Slaný, Slaný, U Hvězdárny, 144 |
|
Ing. TOMÁŠ KOLÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.06.2016 |
Adresa: |
27401, 25668099, Kladno, Slaný, Slaný, U Hvězdárny, 144, U Hvězdárny 144, 27401 Slaný |
|
JAN HORÁK
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
26601, 1497006, Beroun, Koněprusy, Koněprusy, 4 |
|
JAN HORÁK
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
26601, 1497006, Beroun, Koněprusy, Koněprusy, 4, č.p. 4, 26601 Koněprusy |
|
Ing. ZBYNĚK FROLÍK
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
jednatel |
13.09.2014 |
Adresa: |
27401, 25324977, Slaný, Slaný, U Hvězdárny, 143 |
|
Ing. ZBYNĚK FROLÍK
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
jednatel |
13.09.2014 |
Adresa: |
27401, 25324977, Kladno, Slaný, Slaný, U Hvězdárny, 143, U Hvězdárny 143, 27401 Slaný |
|
Jan Horák
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
08.12.2011 |
Adresa: |
14800, 21884218, Praha 4, Kunratice, Volarská, 889, 27 |
|
Ing. Tomáš Kolář
|
Neaktivní
od 13.06.2016
|
jednatel |
08.12.2011 |
Adresa: |
27401, 25668099, Slaný, U Hvězdárny, 144 |
|
Jan Horák
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
08.12.2011 |
Adresa: |
14800, 21884218, Praha, Kunratice, Volarská, 889, 27, Volarská 889/27, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. TOMÁŠ KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 13.06.2016
|
jednatel |
08.12.2011 |
Adresa: |
27401, 25668099, Kladno, Slaný, Slaný, U Hvězdárny, 144, U Hvězdárny 144, 27401 Slaný |
|
Ing. Zbyněk Frolík
|
Neaktivní
od 13.09.2014
|
jednatel |
27.01.2003 |
Adresa: |
27401, 25324977, Kladno, Slaný, U Hvězdárny, 143 |
|
Ing. ZBYNĚK FROLÍK
|
Neaktivní
od 13.09.2014
|
jednatel |
27.01.2003 |
Adresa: |
27401, 25324977, Kladno, Slaný, Slaný, U Hvězdárny, 143, U Hvězdárny 143, 27401 Slaný |
|
ing. Zbyněk Frolík
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
jednatel |
16.04.1998 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, K Háji 920 |
|
ing. Zbyněk Frolík
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
jednatel |
16.04.1998 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, K Háji 920, K Háji 920, Praha 6, okres: Praha 6, Česká republika |
|
ing. Zbyněk Frolík
|
Neaktivní
od 16.04.1998
|
jednatel |
29.11.1993 |
Adresa: |
Praha 6-Suchdol, K Háji 920 |
|
ing. Zbyněk Frolík
|
Neaktivní
od 16.04.1998
|
jednatel |
29.11.1993 |
Adresa: |
Praha 6-Suchdol, K Háji 920, K Háji 920, Praha 6-Suchdol, Česká republika |
|
Ing. Ivan Husák
|
Neaktivní
od 09.07.2008
|
jednatel |
22.10.1993 |
Adresa: |
27374, 1475541, Zichovec, 46 |
|
Ing. IVAN HUSÁK
|
Neaktivní
od 09.07.2008
|
jednatel |
22.10.1993 |
Adresa: |
27374, 1475541, Kladno, Zichovec, Zichovec, 46, č.p. 46, 27374 Zichovec |
|
Dr. Hans Werner Löhr
|
Neaktivní
od 22.10.1993
|
jednatel |
10.10.1991 |
Adresa: |
5757 Wieckede, SRN, Buchenweg 6 |
|
Dr. Hans Werner Löhr
|
Neaktivní
od 22.10.1993
|
jednatel |
10.10.1991 |
Adresa: |
5757 Wieckede, SRN, Buchenweg 6, Buchenweg 6, 5757 Wieckede, SRN, Česká republika |
|
Vladimír Kotyza
|
Neaktivní
od 22.10.1993
|
|
03.09.1990 |
Adresa: |
Praha 6-Suchdol, Stehlíkova 976 |
|
ing. Zbyněk Frolík
|
Neaktivní
od 29.11.1993
|
|
03.09.1990 |
Adresa: |
Praha 6-Suchdol, K Háji 920 |
|
Vladimír Kotyza
|
Neaktivní
od 22.10.1993
|
|
03.09.1990 |
Adresa: |
16500, 22278010, Praha, Suchdol, Stehlíkova, 976, 26, Stehlíkova 976/26, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
ing. Zbyněk Frolík
|
Neaktivní
od 29.11.1993
|
|
03.09.1990 |
Adresa: |
Praha 6-Suchdol, K Háji 920, K Háji 920, Praha 6-Suchdol, Česká republika |
|