Ing. Marie Bočková
|
Neaktivní
od 30.06.1995
|
likvidátor |
03.04.1995 |
Adresa: |
23352469, České Budějovice, Bezdrevská, 8/1021 |
|
Ing. Marie Bočková
|
Neaktivní
od 30.06.1995
|
likvidátor |
03.04.1995 |
Adresa: |
37011, 23352469, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Bezdrevská, 1021, 8, Bezdrevská 1021/8, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Ing. Marie Bočková
|
Neaktivní
od 30.03.1995
|
pověř.řízením stát.podniku |
27.07.1993 |
Adresa: |
23352469, České Budějovice, Bezdrevská, 8/1021 |
|
ing. Pavel Beneš
|
Neaktivní
od 30.03.1995
|
zástupce pověř.říz.podniku |
27.07.1993 |
Adresa: |
23352906, České Budějovice, Otavská, 9 |
|
Ing. Marie Bočková
|
Neaktivní
od 30.03.1995
|
pověř.řízením stát.podniku |
27.07.1993 |
Adresa: |
37011, 23352469, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Bezdrevská, 1021, 8, Bezdrevská 1021/8, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Ing. Pavel Beneš
|
Neaktivní
od 30.03.1995
|
zástupce pověř.říz.podniku |
27.07.1993 |
Adresa: |
37011, 23352906, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1067, 9, Otavská 1067/9, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Ing. Marie Bočková
|
Neaktivní
od 27.07.1993
|
zástupce ředitele podniku |
16.06.1992 |
Adresa: |
23352469, České Budějovice, Bezdrevská, 8 |
|
Ing. Marie Bočková
|
Neaktivní
od 27.07.1993
|
zástupce ředitele podniku |
16.06.1992 |
Adresa: |
37011, 23352469, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Bezdrevská, 1021, 8, Bezdrevská 1021/8, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Ing. Luděk Fürst
|
Neaktivní
od 16.06.1992
|
zástupce ředitele podniku |
28.08.1991 |
Adresa: |
8680647, Český Krumlov, Pod hrází, 479 |
|
Ing. LUDĚK FÜRST
|
Neaktivní
od 16.06.1992
|
zástupce ředitele podniku |
28.08.1991 |
Adresa: |
38101, 8680647, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Pod Hrází, 479, Pod Hrází 479, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. Pavel Voráček
|
Neaktivní
od 27.07.1993
|
ředitel podniku |
14.08.1991 |
Adresa: |
23352337, České Budějovice, Fr. Ondříčka, 36 |
|
Ing. Pavel Voráček
|
Neaktivní
od 27.07.1993
|
ředitel podniku |
14.08.1991 |
Adresa: |
37011, 23352337, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 1008, 36, Fr. Ondříčka 1008/36, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
ing. Pavel Voráček
|
Neaktivní
od 14.08.1991
|
pověřen řízením podniku |
28.12.1990 |
Adresa: |
37011, 23352337, České Budějovice, Fr.Ondříčka, 36 |
|
Ing. Luděk Fürst
|
Neaktivní
od 28.08.1991
|
zást.prac.pověř.řízen.podniku |
28.12.1990 |
Adresa: |
8680647, Český Krumlov, Pod hrází, 479 |
|
Ing. Pavel Voráček
|
Neaktivní
od 14.08.1991
|
pověřen řízením podniku |
28.12.1990 |
Adresa: |
37011, 23352337, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 1008, 36, Fr. Ondříčka 1008/36, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Ing. LUDĚK FÜRST
|
Neaktivní
od 28.08.1991
|
zást.prac.pověř.řízen.podniku |
28.12.1990 |
Adresa: |
38101, 8680647, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Pod Hrází, 479, Pod Hrází 479, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|