ing. Josef Neruda
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník a jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
19785852, Tábor, Kamenná, 311 |
|
Jan Práger
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník a jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
3, Tábor, Sokolská, 2365 |
|
Petr Řehák
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník a jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
39001, 19821751, Tábor, Leskovická, 2660 |
|
ing. Josef Neruda
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
19785852, Tábor, Tábor, Kamenná, 311 |
|
Jan Práger
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
3, Tábor, Tábor, Sokolská, 2365 |
|
Petr Řehák
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
39001, 19821751, Tábor, Tábor, Leskovická, 2660 |
|
ing. Josef Neruda
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
39003, 19785852, Tábor, Tábor, Klokoty, Kamenná, 311, Kamenná 311, Klokoty, 39003 Tábor |
|
Jan Práger
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník a jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
2365, Tábor, Sokolská, Sokolská 2365, Tábor, Česká republika |
|
Petr Řehák
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
39003, 19821751, Tábor, Tábor, Tábor, Leskovická, 2660, Leskovická 2660, 39003 Tábor |
|
Jan Práger
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
2365, Tábor, Tábor, Sokolská, Sokolská 2365, Tábor, okres: Tábor, Česká republika |
|
Ladislav Červenka
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
05.03.1992 |
Adresa: |
4, Soběslav, č. 95/I |
|
Josef Drs
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
05.03.1992 |
Adresa: |
6640494, Klenovice, 133 |
|
Ladislav Červenka
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
05.03.1992 |
Adresa: |
č. 95/I, Soběslav, Soběslav č. 95/I, Česká republika |
|
Josef Drs
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
05.03.1992 |
Adresa: |
39201, 6640494, Tábor, Klenovice, Klenovice, 133, č.p. 133, 39201 Klenovice |
|
ing. Josef Neruda
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
13.12.1990 |
Adresa: |
19785852, Tábor, Kamenná, 311 |
|
Jan Práger
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
13.12.1990 |
Adresa: |
3, Tábor, Sokolská, 2365 |
|
Petr Řehák
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
13.12.1990 |
Adresa: |
19821751, Tábor, Leskovická, 2660 |
|
Josef Hladík
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
13.12.1990 |
Adresa: |
19822596, Tábor, Berlínská, 2747 |
|
JOSEF HLADÍK
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
13.12.1990 |
Adresa: |
39005, 19822596, Tábor, Tábor, Tábor, Berlínská, 2747, 1, Berlínská 2747/1, 39005 Tábor |
|
ing. Josef Neruda
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
13.12.1990 |
Adresa: |
39003, 19785852, Tábor, Tábor, Klokoty, Kamenná, 311, Kamenná 311, Klokoty, 39003 Tábor |
|
Jan Práger
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
13.12.1990 |
Adresa: |
2365, Tábor, Sokolská, Sokolská 2365, Tábor, Česká republika |
|
Petr Řehák
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
společník |
13.12.1990 |
Adresa: |
39003, 19821751, Tábor, Tábor, Tábor, Leskovická, 2660, Leskovická 2660, 39003 Tábor |
|