Miloslava Šímová
|
Neaktivní
od 02.04.2011
|
předseda |
21.01.2002 |
Adresa: |
37001, 4, České Budějovice, České Budějovice, Fr. Šrámka, 2529/61a |
|
Herbert Lettner
|
Neaktivní
od 02.04.2011
|
pověřený člen |
21.01.2002 |
Adresa: |
101, 4600-Wels, Hinterschweigerstrasse, 54 |
|
MILOSLAVA ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2011
|
předseda |
21.01.2002 |
Adresa: |
37001, 23380705, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Fráni Šrámka, 2529, 61a, Fráni Šrámka 2529/61a, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Herbert Lettner
|
Neaktivní
od 02.04.2011
|
pověřený člen |
21.01.2002 |
Adresa: |
54, 4600-Wels, Hinterschweigerstrasse, Hinterschweigerstrasse 54, 4600-Wels, Rakousko |
|
Miloslava Šímová
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
předseda |
08.12.1999 |
Adresa: |
4, České Budějovice, České Budějovice, Fr. Šrámka, 61/a |
|
Mgr. Markéta Beníšková
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
člen pověřený členskou schůzí |
08.12.1999 |
Adresa: |
16501128, České Budějovice, Dubné, 119 |
|
MILOSLAVA ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
předseda |
08.12.1999 |
Adresa: |
37001, 23380705, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Fráni Šrámka, 2529, 61a, Fráni Šrámka 2529/61a, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Mgr. Markéta Beníšková
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
člen pověřený členskou schůzí |
08.12.1999 |
Adresa: |
37384, 16501128, České Budějovice, Dubné, Dubné, 119, č.p. 119, 37384 Dubné |
|
Kamila Fialová
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
1. místopředseda |
09.04.1998 |
Adresa: |
37001, 4, České Budějovice, České Budějovice, F.Šrámka, 61/a |
|
Kamila Fialová
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
1. místopředseda |
09.04.1998 |
Adresa: |
37001, 23380705, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Fráni Šrámka, 2529, 61a, Fráni Šrámka 2529/61a, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Olga Matchettová
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
předseda |
17.01.1997 |
Adresa: |
4, České Budějovice, České Budějovice, Fr. Šrámka, 61/a |
|
Miloslava Šímová
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
2. místopředseda |
17.01.1997 |
Adresa: |
4, České Budějovice, České Budějovice, Fr. Šrámka, 61/a |
|
Olga Matchettová
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
předseda |
17.01.1997 |
Adresa: |
37001, 23380705, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Fráni Šrámka, 2529, 61a, Fráni Šrámka 2529/61a, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
MILOSLAVA ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
2. místopředseda |
17.01.1997 |
Adresa: |
37001, 23380705, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Fráni Šrámka, 2529, 61a, Fráni Šrámka 2529/61a, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
ing. Jaroslav Zavadil
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
2. místopředseda |
21.05.1993 |
Adresa: |
3, České Budějovice, F.Ondříčka, 40 |
|
ing. Jaroslav Zavadil
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
2. místopředseda |
21.05.1993 |
Adresa: |
37011, 23352124, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 985, 40, Fr. Ondříčka 985/40, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
ing. Pavel Šmurc
|
Neaktivní
od 21.05.1993
|
člen |
12.11.1990 |
Adresa: |
3, České Budějovice, Ant.Macka, 1 |
|
Josef Svoboda
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
předseda |
12.11.1990 |
Adresa: |
23352566, České Budějovice, Dlouhá, 16 |
|
ing. Tomáš Chromý
|
Neaktivní
od 09.04.1998
|
místopředseda |
12.11.1990 |
Adresa: |
100, Vrábče 91, Boršov nad Vltavou |
|
ing. Pavel Šmurc
|
Neaktivní
od 21.05.1993
|
člen |
12.11.1990 |
Adresa: |
1, České Budějovice, Ant.Macka, Ant.Macka 1, České Budějovice, Česká republika |
|
Josef Svoboda
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
předseda |
12.11.1990 |
Adresa: |
37011, 23352566, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Dlouhá, 1031, 16, Dlouhá 1031/16, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
ing. Tomáš Chromý
|
Neaktivní
od 09.04.1998
|
místopředseda |
12.11.1990 |
Adresa: |
Vrábče 91, Boršov nad Vltavou, Vrábče 91, Boršov nad Vltavou, Česká republika |
|