BLANKA ŠOBROVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
34561, 20843917, Domažlice, Staňkov, Staňkov II, Husova, 415 |
|
BLANKA ŠOBROVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
34561, 20843917, Domažlice, Staňkov, Staňkov II, Husova, 415, Husova 415, Staňkov II, 34561 Staňkov |
|
Blanka Šobrová
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
26.08.2010 |
Adresa: |
34561, 20843917, Staňkov, Husova, 415 |
|
BLANKA ŠOBROVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
26.08.2010 |
Adresa: |
34561, 20843917, Domažlice, Staňkov, Staňkov II, Husova, 415, Husova 415, Staňkov II, 34561 Staňkov |
|
Josef Šobr
|
Neaktivní
od 26.08.2010
|
jednatel |
17.06.2002 |
Adresa: |
34561, 20843917, Staňkov, Husova, 415 |
|
Josef Šobr
|
Neaktivní
od 26.08.2010
|
jednatel |
17.06.2002 |
Adresa: |
34561, 20843917, Domažlice, Staňkov, Staňkov II, Husova, 415, Husova 415, Staňkov II, 34561 Staňkov |
|
Josef Šobr
|
Neaktivní
od 17.06.2002
|
jednatel |
09.04.1993 |
Adresa: |
20843917, Staňkov, Husova, 415 |
|
Josef Šobr
|
Neaktivní
od 17.06.2002
|
jednatel |
09.04.1993 |
Adresa: |
34561, 20843917, Domažlice, Staňkov, Staňkov II, Husova, 415, Husova 415, Staňkov II, 34561 Staňkov |
|
neuveden
|
Neaktivní
od 09.04.1993
|
|
01.10.1990 |
|