Ing. MICHALA BOŽETICKÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.01.2020 |
Adresa: |
53701, 25417312, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Jiráskova, 1299 |
|
Ing. MICHALA BOŽETICKÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.01.2020 |
Adresa: |
53701, 25417312, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Jiráskova, 1299, Jiráskova 1299, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Bc. JAN BOŽETICKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.05.2019 |
Adresa: |
53701, 18881718, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, V Tejnecku, 604 |
|
RENÉ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.05.2019 |
Adresa: |
53701, 18876226, Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Resselovo náměstí, 113 |
|
Bc. JAN BOŽETICKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.05.2019 |
Adresa: |
53701, 18881718, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, V Tejnecku, 604, V Tejnecku 604, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
RENÉ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.05.2019 |
Adresa: |
53701, 18876226, Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Resselovo náměstí, 113, Resselovo náměstí 113, Chrudim I, 53701 Chrudim |
|
Ing. MICHALA BOŽETICKÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
Jednatel |
06.05.2019 |
Adresa: |
53701, 18876820, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Svěchyňova, 35 |
|
Ing. MICHALA BOŽETICKÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
Jednatel |
06.05.2019 |
Adresa: |
53701, 18876820, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Svěchyňova, 35, Svěchyňova 35, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Ing. RENÉ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 06.05.2019
|
Jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
53701, 25461478, Chrudim, Chrudim IV, Mírová, 1306 |
|
Ing. RENÉ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 06.05.2019
|
Jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
53701, 25461478, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Mírová, 1306, Mírová 1306, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Ing. Vladimír Novotný
|
Neaktivní
od 23.04.2009
|
Jednatel |
10.08.2005 |
Adresa: |
53701, 18895476, Chrudim IV, Čáslavská, 372 |
|
Ing. René Novotný
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
Jednatel |
10.08.2005 |
Adresa: |
53701, 25461478, Chrudim IV, Mírová, 1306 |
|
Ing. Vladimír Novotný
|
Neaktivní
od 23.04.2009
|
Jednatel |
10.08.2005 |
Adresa: |
53701, 18895476, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Čáslavská, 372, Čáslavská 372, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Ing. RENÉ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
Jednatel |
10.08.2005 |
Adresa: |
53701, 25461478, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Mírová, 1306, Mírová 1306, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Ing. René Novotný
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
Jednatel |
01.06.2002 |
Adresa: |
Chrudim III., Mírová, 1306 |
|
Ing. Vladimír Novotný
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
Jednatel |
01.06.2002 |
Adresa: |
18886019, Chrudim, Škroupova, 58 |
|
Ing. RENÉ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
Jednatel |
01.06.2002 |
Adresa: |
53701, 25461478, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Mírová, 1306, Mírová 1306, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Ing. Vladimír Novotný
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
Jednatel |
01.06.2002 |
Adresa: |
53701, 18886019, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Škroupova, 58, Škroupova 58, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Ing. René Novotný
|
Neaktivní
od 01.06.2002
|
Jednatel ve funkci ředitele |
30.12.1996 |
Adresa: |
18903339, Chrudim, Chrudim, Na šancích, 1182 |
|
Ing. René Novotný
|
Neaktivní
od 01.06.2002
|
Jednatel ve funkci ředitele |
30.12.1996 |
Adresa: |
53705, 18903339, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Šancích, 1182, Na Šancích 1182, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
Karel Pohl
|
Neaktivní
od 30.12.1996
|
Jednatel |
01.01.1993 |
Adresa: |
53851, Chrast u Chrudimi, Šmídova, 622 |
|
Vladimír Novotný
|
Neaktivní
od 01.06.2002
|
Jednatel |
01.01.1993 |
Adresa: |
50009, 23812206, Hradec Králové, Hradec Králové, Na občinách, 926 |
|
Karel Pohl
|
Neaktivní
od 30.12.1996
|
Jednatel |
01.01.1993 |
Adresa: |
53851, 5431263, Chrudim, Chrast, Chrast, Šmídova, 622, Šmídova 622, 53851 Chrast |
|
Vladimír Novotný
|
Neaktivní
od 01.06.2002
|
Jednatel |
01.01.1993 |
Adresa: |
50009, 23812206, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Občinách, 926, 3, Na Občinách 926/3, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|