LADISLAV ONDROVČÁK
|
Aktivní
|
starosta |
03.08.2022 |
Adresa: |
67181, 11008113, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Dukelských bojovníků, 2810, 113 |
|
JIŘÍ CHALUPNÍK
|
Aktivní
|
místostarosta |
03.08.2022 |
Adresa: |
67167, 10761624, Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany nad Jevišovkou, Sklepní, 605 |
|
DANA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2022 |
Adresa: |
66902, 10990607, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Alšova, 985, 8 |
|
LADISLAV ONDROVČÁK
|
Aktivní
|
starosta |
03.08.2022 |
Adresa: |
67181, 11008113, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Dukelských bojovníků, 2810, 113, Dukelských bojovníků 2810/113, 67181 Znojmo |
|
JIŘÍ CHALUPNÍK
|
Aktivní
|
místostarosta |
03.08.2022 |
Adresa: |
67167, 10761624, Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany nad Jevišovkou, Sklepní, 605, Sklepní 605, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou |
|
DANA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2022 |
Adresa: |
66902, 10990607, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Alšova, 985, 8, Alšova 985/8, 66902 Znojmo |
|
LADISLAV ONDROVČÁK
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
místostarosta |
20.03.2022 |
Adresa: |
67181, 11008113, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Dukelských bojovníků, 2810, 113 |
|
LADISLAV ONDROVČÁK
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
místostarosta |
20.03.2022 |
Adresa: |
67181, 11008113, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Dukelských bojovníků, 2810, 113, Dukelských bojovníků 2810/113, 67181 Znojmo |
|
JIŘÍ CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
starosta |
13.03.2022 |
Adresa: |
67167, 10761624, Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany nad Jevišovkou, Sklepní, 605 |
|
JIŘÍ CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
starosta |
13.03.2022 |
Adresa: |
67167, 10761624, Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany nad Jevišovkou, Sklepní, 605, Sklepní 605, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou |
|
JIŘÍ CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 13.03.2022
|
starosta |
20.11.2020 |
Adresa: |
66904, 10884301, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Větrná, 549, 19 |
|
JIŘÍ CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 13.03.2022
|
starosta |
20.11.2020 |
Adresa: |
66904, 10884301, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Větrná, 549, 19, Větrná 549/19, Přímětice, 66904 Znojmo |
|
JIŘÍ CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 20.11.2020
|
starosta |
02.10.2019 |
Adresa: |
66902, 11012579, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vídeňská třída, 3278, 74 |
|
LADISLAV ONDROVČÁK
|
Neaktivní
od 20.03.2022
|
místostarosta |
02.10.2019 |
Adresa: |
66902, 10994831, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Jubilejní park, 1423, 24 |
|
DANA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
jednatel |
02.10.2019 |
Adresa: |
66902, 10990607, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Alšova, 985, 8 |
|
JIŘÍ CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 20.11.2020
|
starosta |
02.10.2019 |
Adresa: |
66902, 11012579, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vídeňská třída, 3278, 74, Vídeňská třída 3278/74, 66902 Znojmo |
|
LADISLAV ONDROVČÁK
|
Neaktivní
od 20.03.2022
|
místostarosta |
02.10.2019 |
Adresa: |
66902, 10994831, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Jubilejní park, 1423, 24, Jubilejní park 1423/24, 66902 Znojmo |
|
DANA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
jednatel |
02.10.2019 |
Adresa: |
66902, 10990607, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Alšova, 985, 8, Alšova 985/8, 66902 Znojmo |
|
EVA FRIDRICHOVSKÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
hospodář |
14.07.2014 |
Adresa: |
66902, 10990828, Znojmo, Znojmo, Rooseveltova, 1007, 31 |
|
JIŘÍ CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
starosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
66902, 11012579, Znojmo, Znojmo, Vídeňská třída, 3278, 74 |
|
Ing. ZDENĚK DOUBEK
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
místostarosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
66902, 10982582, Znojmo, Znojmo, Vlkova, 164, 4 |
|
DANA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
66902, 10990607, Znojmo, Znojmo, Alšova, 985, 8 |
|
VĚRA MACOUNOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
náčelnice |
14.07.2014 |
Adresa: |
66902, 10983627, Znojmo, Znojmo, Horní náměstí, 268, 22 |
|
EVA FRIDRICHOVSKÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
hospodář |
14.07.2014 |
Adresa: |
66902, 10990828, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Rooseveltova, 1007, 31, Rooseveltova 1007/31, 66902 Znojmo |
|
VĚRA MACOUNOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
náčelnice |
14.07.2014 |
Adresa: |
66902, 10983627, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Horní náměstí, 268, 22, Horní náměstí 268/22, 66902 Znojmo |
|
JIŘÍ CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
starosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
66902, 11012579, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vídeňská třída, 3278, 74, Vídeňská třída 3278/74, 66902 Znojmo |
|
Ing. ZDENĚK DOUBEK
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
místostarosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
66902, 10982582, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vlkova, 164, 4, Vlkova 164/4, 66902 Znojmo |
|
DANA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
66902, 10990607, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Alšova, 985, 8, Alšova 985/8, 66902 Znojmo |
|