Ing. Eduard Matějíček
|
Neaktivní
od 30.04.1998
|
Řízením podniku pověřen |
16.12.1996 |
Adresa: |
79201, 2834880, Bruntál, Družební, 3 |
|
Ing. Eduard Matějíček
|
Neaktivní
od 30.04.1998
|
Řízením podniku pověřen |
16.12.1996 |
Adresa: |
79201, 2834880, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Družební, 1604, 3, Družební 1604/3, 79201 Bruntál |
|
Ilja Zářecký
|
Neaktivní
od 25.06.1996
|
2. Zástupce ředitele podniku |
06.09.1993 |
Adresa: |
100, Vrbno p/Prad., Husova 210 |
|
Miloš Rybníček
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
Řízením podniku pověřen |
06.09.1993 |
Adresa: |
999999999, Krnov, Mikulášská, 51 |
|
Miroslav Mizera
|
Neaktivní
od 30.04.1998
|
1. Zástupce ředitele podniku |
06.09.1993 |
Adresa: |
3, Bruntál, ČSA, 9 |
|
Ilja Zářecký
|
Neaktivní
od 25.06.1996
|
2. Zástupce ředitele podniku |
06.09.1993 |
Adresa: |
79326, 14044650, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem, Husova, 210, Husova 210, 79326 Vrbno pod Pradědem |
|
Miloš Rybníček
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
Řízením podniku pověřen |
06.09.1993 |
Adresa: |
79401, 14060060, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Mikulášská, 883, 51, Mikulášská 883/51, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
Miroslav Mizera
|
Neaktivní
od 30.04.1998
|
1. Zástupce ředitele podniku |
06.09.1993 |
Adresa: |
9, Bruntál, ČSA, ČSA 9, Bruntál, Česká republika |
|
Milan Baroš, provozní náměstek
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
l. zástupce ředitele |
01.07.1991 |
Adresa: |
100, Bruntál, Rýmařovská l |
|
Jitka Drottnerová, ekonomický
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
2. zástupce ředitele |
01.07.1991 |
Adresa: |
100, náměstek, Bruntál, tř. 6. pětiletky 15 |
|
Miloš Rybníček, provozní náměstek
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
3. zástupce ředitele |
01.07.1991 |
Adresa: |
999999999, Krnov, Mikulášská, 51 |
|
Milan Baroš, provozní náměstek
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
l. zástupce ředitele |
01.07.1991 |
Adresa: |
79201, 2827042, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Rýmařovská, 752, 1, Rýmařovská 752/1, 79201 Bruntál |
|
Jitka Drottnerová, ekonomický
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
2. zástupce ředitele |
01.07.1991 |
Adresa: |
náměstek, Bruntál, tř. 6. pětiletky 15, tř. 6. pětiletky 15, náměstek, Bruntál, Česká republika |
|
Miloš Rybníček, provozní náměstek
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
3. zástupce ředitele |
01.07.1991 |
Adresa: |
79401, 14060060, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Mikulášská, 883, 51, Mikulášská 883/51, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
Ing. Karel Holba
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
Ř e d i t e l |
17.12.1990 |
Adresa: |
100, Bruntál, Horní l |
|
Ing. Karel Holba
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
Ř e d i t e l |
17.12.1990 |
Adresa: |
79201, 2834456, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Horní, 1558, 1, Horní 1558/1, 79201 Bruntál |
|