JAKUB HULÁK
|
Aktivní
|
tajemník |
29.07.2022 |
Adresa: |
18600, 22352902, Praha, Karlín, Křižíkova, 424, 127 |
|
JAKUB HULÁK
|
Aktivní
|
tajemník |
29.07.2022 |
Adresa: |
18600, 22352902, Praha, Karlín, Křižíkova, 424, 127, Křižíkova 424/127, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PAVEL VÁGAI
|
Aktivní
|
člen koordinační rady |
06.03.2020 |
Adresa: |
41145, 16677412, Litoměřice, Liběšice, Horní Chobolice, 52 |
|
PAVEL VÁGAI
|
Aktivní
|
člen koordinační rady |
06.03.2020 |
Adresa: |
41145, 16677412, Litoměřice, Liběšice, Horní Chobolice, 52, Horní Chobolice 52, 41145 Liběšice |
|
GABRIELA ZELENÁ SITTOVÁ
|
Aktivní
|
členka koordinační rady |
26.05.2016 |
Adresa: |
19017, 27662845, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Českodubská, 784 |
|
GABRIELA ZELENÁ SITTOVÁ
|
Aktivní
|
členka koordinační rady |
26.05.2016 |
Adresa: |
19017, 27662845, Praha, Vinoř, Českodubská, 784, Českodubská 784, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
JAROSLAV PROVAZNÍK
|
Aktivní
|
předseda |
09.07.2014 |
Adresa: |
10600, 22685294, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Zvonková, 2640, 7 |
|
HANA CISOVSKÁ
|
Aktivní
|
členka koordinační rady |
09.07.2014 |
Adresa: |
74283, 8225524, Klimkovice, Klimkovice, Havlíčkova, 225 |
|
JAROSLAV PROVAZNÍK
|
Aktivní
|
předseda |
09.07.2014 |
Adresa: |
10600, 22685294, Praha, Záběhlice, Zvonková, 2640, 7, Zvonková 2640/7, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
HANA CISOVSKÁ
|
Aktivní
|
členka koordinační rady |
09.07.2014 |
Adresa: |
74283, 8225524, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Havlíčkova, 225, Havlíčkova 225, 74283 Klimkovice |
|
JAKUB HULÁK
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
tajemník |
08.01.2020 |
Adresa: |
18600, 22349570, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Sokolovská, 101, 99 |
|
JAKUB HULÁK
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
tajemník |
08.01.2020 |
Adresa: |
18600, 22349570, Praha, Karlín, Sokolovská, 101, 99, Sokolovská 101/99, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PAVEL VÁGAI
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
člen koordinační rady |
26.05.2016 |
Adresa: |
41201, 2901625, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Palachova, 666, 32 |
|
PAVEL VÁGAI
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
člen koordinační rady |
26.05.2016 |
Adresa: |
41201, 2901625, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Palachova, 666, 32, Palachova 666/32, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
VERONIKA RODOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
členka koordinační rady |
05.09.2014 |
Adresa: |
60200, 19165561, Brno, Veveří, Stojanova, 136, 9 |
|
VERONIKA RODOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
členka koordinační rady |
05.09.2014 |
Adresa: |
60200, 19165561, Brno-město, Brno, Veveří, Stojanova, 136, 9, Stojanova 136/9, Veveří, 60200 Brno |
|
VERONIKA RODRIGUEZOVÁ
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
členka koordinační rady |
27.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19165561, Brno, Veveří, Stojanova, 136, 9 |
|
VERONIKA RODRIGUEZOVÁ
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
členka koordinační rady |
27.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19165561, Brno-město, Brno, Veveří, Stojanova, 136, 9, Stojanova 136/9, Veveří, 60200 Brno |
|
VERONIKA RODRIGUEZOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
členka koordinační rady |
09.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19166419, Brno, Veveří, Jaselská, 193, 10 |
|
EVA KEROUŠOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
členka koordinační rady |
09.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21793255, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 2360, 203 |
|
JAKUB HULÁK
|
Neaktivní
od 08.01.2020
|
tajemník |
09.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21755302, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1612, 79 |
|
VERONIKA RODRIGUEZOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
členka koordinační rady |
09.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19166419, Brno-město, Brno, Veveří, Jaselská, 193, 10, Jaselská 193/10, Veveří, 60200 Brno |
|
EVA KEROUŠOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
členka koordinační rady |
09.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21793255, Praha, Žižkov, Koněvova, 2360, 203, Koněvova 2360/203, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAKUB HULÁK
|
Neaktivní
od 08.01.2020
|
tajemník |
09.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21755302, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1612, 79, Mánesova 1612/79, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|