Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | Český svaz kanoistů, z.s. |
ICO: | 00537730 |
Registrovaná adresa: | 16900, 25791478, Praha, Břevnov, Zátopkova, 100, 2, Zátopkova 100/2, Břevnov, 16900 Praha 6 |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JIŘÍ MRKOS | Aktivní | Předseda kontrolní komise | 04.08.2022 |
|
|||
PETR MOKRÝ | Aktivní | člen kontrolní komise | 04.08.2022 |
|
|||
RNDr. OTTO JAROLÍMEK | Aktivní | člen kontrolní komise | 04.08.2022 |
|
|||
JIŘÍ MRKOS | Aktivní | Předseda kontrolní komise | 04.08.2022 |
|
|||
PETR MOKRÝ | Aktivní | člen kontrolní komise | 04.08.2022 |
|
|||
RNDr. OTTO JAROLÍMEK | Aktivní | člen kontrolní komise | 04.08.2022 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. STANISLAV JEŽEK | Aktivní | Předseda | 04.08.2022 |
|
|||
Ing. STANISLAV JEŽEK | Aktivní | Předseda | 04.08.2022 |
|
|||
Mgr. JAN BOHÁČ | Neaktivní od 04.08.2022 | předseda | 10.07.2018 |
|
|||
Mgr. JAN BOHÁČ | Neaktivní od 04.08.2022 | předseda | 10.07.2018 |
|
|||
Mgr. JAN BOHÁČ | Neaktivní od 10.07.2018 | předseda | 14.01.2016 |
|
|||
Mgr. JAN BOHÁČ | Neaktivní od 10.07.2018 | předseda | 14.01.2016 |
|
Registrační číslo Český svaz kanoistů, z.s. je 00537730.
Registrační adresa Český svaz kanoistů, z.s. je 16900, 25791478, Praha, Břevnov, Zátopkova, 100, 2, Zátopkova 100/2, Břevnov, 16900 Praha 6.
Český svaz kanoistů, z.s. byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JIŘÍ MRKOS, PETR MOKRÝ, RNDr. OTTO JAROLÍMEK, JIŘÍ MRKOS, PETR MOKRÝ, RNDr. OTTO JAROLÍMEK.