Ing. KAREL VÁVRA
|
Neaktivní
od 22.03.2021
|
likvidátor |
05.05.2017 |
Adresa: |
14300, 41398301, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Na holém vrchu, 2125, 10 |
|
Ing. KAREL VÁVRA
|
Neaktivní
od 22.03.2021
|
likvidátor |
05.05.2017 |
Adresa: |
14300, 41398301, Praha, Modřany, Na holém vrchu, 2125, 10, Na holém vrchu 2125/10, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ing. JOSEF GRÁFEK
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
předseda |
06.02.2016 |
Adresa: |
15000, 22703128, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Štefánikova, 266, 24 |
|
Ing. JOSEF GRÁFEK
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
předseda |
06.02.2016 |
Adresa: |
15000, 22703128, Praha, Smíchov, Štefánikova, 266, 24, Štefánikova 266/24, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. KAREL VÁVRA
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
likvidátor |
04.08.2013 |
Adresa: |
14300, 25166352, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Vojtova, 1965, 29 |
|
Ing. KAREL VÁVRA
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
likvidátor |
04.08.2013 |
Adresa: |
14300, 25166352, Praha, Modřany, Vojtova, 1965, 29, Vojtova 1965/29, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Karel Vávra
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
likvidátor |
23.03.1994 |
Adresa: |
21894698, Praha 4, Čimelická, 958/3 |
|
Ing. Karel Vávra
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
likvidátor |
23.03.1994 |
Adresa: |
14200, 21894698, Praha, Lhotka, Čimelická, 958, 3, Čimelická 958/3, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
ing. Josef Gráfek
|
Neaktivní
od 06.02.2016
|
předseda |
30.07.1990 |
Adresa: |
14000, 21842175, Praha 4, Donovalská, 1661 |
|
JUDr. Maxmilián Nejedlý
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
pověřený člen družstva |
30.07.1990 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Klimentova, 508 |
|
ing. Josef Gráfek
|
Neaktivní
od 06.02.2016
|
předseda |
30.07.1990 |
Adresa: |
14900, 21842175, Praha, Chodov, Donovalská, 1661, 36, Donovalská 1661/36, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Maxmilián Nejedlý
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
pověřený člen družstva |
30.07.1990 |
Adresa: |
508, Praha 4, Klimentova, 14000, Klimentova 508, 14000 Praha 4, Česká republika |
|