Petr Fanta
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
likvidátor |
12.06.1995 |
Adresa: |
21939047, Praha 4, Pirinská, 3249 |
|
Petr Fanta
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
likvidátor |
12.06.1995 |
Adresa: |
14300, 21939047, Praha, Modřany, Pirinská, 3249, 3, Pirinská 3249/3, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ivo Pechar
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
100, Praha 9-Prosek, Mimoňská 643 |
|
Ivo Pechar
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
19000, 22507833, Praha, Prosek, Mimoňská, 643, 4, Mimoňská 643/4, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Jana Pecharová
|
Neaktivní
od 13.07.1993
|
|
27.02.1991 |
Adresa: |
22507833, Praha 9, Mimoňská, 643 |
|
Jana Pecharová
|
Neaktivní
od 13.07.1993
|
|
27.02.1991 |
Adresa: |
19000, 22507833, Praha, Prosek, Mimoňská, 643, 4, Mimoňská 643/4, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ivo Pechar
|
Neaktivní
od 27.02.1991
|
obchodní ředitel |
14.11.1990 |
Adresa: |
22507833, Praha 9, Mimoňská, 643 |
|
Ivo Pechar
|
Neaktivní
od 27.02.1991
|
obchodní ředitel |
14.11.1990 |
Adresa: |
19000, 22507833, Praha, Prosek, Mimoňská, 643, 4, Mimoňská 643/4, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ing. Jiří Fiala
|
Neaktivní
od 14.11.1990
|
obchodní ředitel společnosti |
18.07.1990 |
Adresa: |
22391291, Praha 8, U Balabenky, 8 |
|
ing. Jiří Fiala
|
Neaktivní
od 14.11.1990
|
obchodní ředitel společnosti |
18.07.1990 |
Adresa: |
18000, 22391291, Praha, Libeň, U Balabenky, 1907, 8, U Balabenky 1907/8, Libeň, 18000 Praha 8 |
|