PAVEL BÁDAL
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
jednatel |
15.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21946728, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, 5. května, 795, 54 |
|
PAVEL BÁDAL
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
jednatel |
15.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21946728, Praha, Nusle, 5. května, 795, 54, 5. května 795/54, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ing. JAN KONÍČEK
|
Neaktivní
od 15.10.2021
|
|
18.01.2016 |
Adresa: |
15300, 25017993, Praha, Radotín, Strunkovská, 1489, 5 |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
jednatel |
18.01.2016 |
Adresa: |
14000, 21946663, Praha, Nusle, Marie Cibulkové, 788, 1c |
|
Ing. JAN KONÍČEK
|
Neaktivní
od 15.10.2021
|
|
18.01.2016 |
Adresa: |
15300, 25017993, Praha, Radotín, Strunkovská, 1489, 5, Strunkovská 1489/5, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
jednatel |
18.01.2016 |
Adresa: |
14000, 21946663, Praha, Nusle, Marie Cibulkové, 788, 1c, Marie Cibulkové 788/1c, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
jednatel |
05.10.2013 |
Adresa: |
14000, 21946663, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Marie Cibulkové, 788, 1c |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
jednatel |
05.10.2013 |
Adresa: |
14000, 21946663, Praha, Nusle, Marie Cibulkové, 788, 1c, Marie Cibulkové 788/1c, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 05.10.2013
|
jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
14000, 21953864, Praha 4, Nusle, Pujmanové, 1588, 50 |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 05.10.2013
|
jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
14000, 21953864, Praha, Nusle, Pujmanové, 1588, 50, Pujmanové 1588/50, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Petr Soukup
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
jednatel |
09.01.2001 |
Adresa: |
21953864, Praha 4, Praha 4, Pujmanové, 50 |
|
PETR SOUKUP
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
jednatel |
09.01.2001 |
Adresa: |
14000, 21953864, Praha, Nusle, Pujmanové, 1588, 50, Pujmanové 1588/50, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Anna Maňhalová
|
Neaktivní
od 09.01.2001
|
|
07.06.1990 |
Adresa: |
21754764, Praha 2, Praha 2, Na Švihance, 4 |
|
ing. Jan Koníček
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
|
07.06.1990 |
Adresa: |
21903174, Praha 4, Praha 4, Baarova, 11/55 |
|
ing. Anna Maňhalová
|
Neaktivní
od 09.01.2001
|
|
07.06.1990 |
Adresa: |
12000, 21754764, Praha, Vinohrady, Na Švihance, 1550, 4, Na Švihance 1550/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jan Koníček
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
|
07.06.1990 |
Adresa: |
14000, 21903174, Praha, Michle, Baarova, 55, 11, Baarova 55/11, Michle, 14000 Praha 4 |
|