Ing. VÁCLAV SMOLÍK
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
člen předst. |
31.08.2018 |
Adresa: |
10900, 22563342, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Janovská, 367 |
|
Ing. VÁCLAV SMOLÍK
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
člen předst. |
31.08.2018 |
Adresa: |
10900, 22563342, Praha, Horní Měcholupy, Janovská, 367, Janovská 367, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Ing. VÁCLAV FABIÁN
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
člen předst. |
30.08.2018 |
Adresa: |
25081, 11702699, Praha-východ, Nehvizdy, Nehvizdy, Pražská, 278 |
|
Ing. VÁCLAV FABIÁN
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
člen předst. |
30.08.2018 |
Adresa: |
25081, 11702699, Praha-východ, Nehvizdy, Nehvizdy, Pražská, 278, Pražská 278, 25081 Nehvizdy |
|
FRANTIŠEK MANDÁT
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
člen předst. |
25.06.2014 |
Adresa: |
19000, 27349306, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Mezilehlá, 326, 1 |
|
FRANTIŠEK MANDÁT
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
člen předst. |
25.06.2014 |
Adresa: |
19000, 27349306, Praha, Hrdlořezy, Mezilehlá, 326, 1, Mezilehlá 326/1, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
František Mandát
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen předst. |
29.06.1990 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Stříbrského, 389 |
|
Ing. Václav Fabián
|
Neaktivní
od 30.08.2018
|
člen předst. |
29.06.1990 |
Adresa: |
19000, 22544950, Praha 9, Poděbradská, 574 |
|
Ing. Václav Smolík
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
člen předst. |
29.06.1990 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Mikojanova, 367 |
|
František Mandát
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
člen předst. |
29.06.1990 |
Adresa: |
389, Praha 4, Stříbrského, 14000, Stříbrského 389, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Václav Fabián
|
Neaktivní
od 30.08.2018
|
člen předst. |
29.06.1990 |
Adresa: |
19000, 22544950, Praha, Vysočany, Poděbradská, 574, 40, Poděbradská 574/40, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Václav Smolík
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
člen předst. |
29.06.1990 |
Adresa: |
367, Praha 10, Mikojanova, 10000, Mikojanova 367, 10000 Praha 10, Česká republika |
|