Ing. ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.04.2022 |
Adresa: |
28167, 21125899, Praha-východ, Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, Strmá, 27 |
|
Ing. ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.04.2022 |
Adresa: |
28167, 21125899, Praha-východ, Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, Strmá, 27, Strmá 27, 28167 Stříbrná Skalice |
|
ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2022
|
jednatel |
08.04.2022 |
Adresa: |
28167, 21125899, Praha-východ, Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, Strmá, 27 |
|
ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2022
|
jednatel |
08.04.2022 |
Adresa: |
28167, 21125899, Praha-východ, Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, Strmá, 27, Strmá 27, 28167 Stříbrná Skalice |
|
ANDREA PONDĚLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
10400, 27131351, Hlavní město Praha, Praha, Hájek u Uhříněvsi, U Markéty, 125 |
|
ANDREA PONDĚLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
10400, 27131351, Praha, Hájek u Uhříněvsi, U Markéty, 125, U Markéty 125, Hájek u Uhříněvsi, 10400 Praha 10 |
|
ANDREA PONDĚLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
31.03.2016 |
Adresa: |
10400, 27131351, Praha, Hájek, U Markéty, 125 |
|
ANDREA PONDĚLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
31.03.2016 |
Adresa: |
10400, 27131351, Praha, Hájek u Uhříněvsi, U Markéty, 125, U Markéty 125, Hájek u Uhříněvsi, 10400 Praha 10 |
|
ing. VLASTIMIL KUCHTA
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
61600, 19602103, Brno, Žabovřesky, Plovdivská, 2467, 1 |
|
ing. Vlastimil Kuchta
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
61600, 19602103, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Plovdivská, 2467, 1, Plovdivská 2467/1, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. Vlastimil Kuchta
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
06.05.1998 |
Adresa: |
19602103, Brno-město, Brno, Plovdivská, 1 |
|
ing. Vlastimil Kuchta
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
06.05.1998 |
Adresa: |
61600, 19602103, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Plovdivská, 2467, 1, Plovdivská 2467/1, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Vlastimil Kuchta
|
Neaktivní
od 06.05.1998
|
jednatel |
09.03.1993 |
Adresa: |
Brno, Plovdivská, 11 |
|
Ing. Vlastimil Kuchta
|
Neaktivní
od 06.05.1998
|
jednatel |
09.03.1993 |
Adresa: |
11, Brno, Plovdivská, Plovdivská 11, Brno, Česká republika |
|
IMBE S.p.A.
|
Neaktivní
od 09.03.1993
|
společník |
06.05.1991 |
Adresa: |
Itálie, Tombolo, Viale Europa 8 CAP 35019 |
|
IMBE S.p.A.
|
Neaktivní
od 09.03.1993
|
společník |
06.05.1991 |
Adresa: |
Itálie, Tombolo, Viale Europa 8 CAP 35019, Viale Europa 8 CAP 35019, Itálie, Tombolo, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Škubal
|
Neaktivní
od 06.05.1991
|
společník |
15.06.1990 |
Adresa: |
4245741, Zlín, Obeciny, 4170 |
|
ing. Vlastimil Kuchta
|
Neaktivní
od 09.03.1993
|
společník |
15.06.1990 |
Adresa: |
61600, 19602103, Brno, Plovdivská, 1 |
|
Ing. Marian Konswald
|
Neaktivní
od 09.03.1993
|
společník |
15.06.1990 |
Adresa: |
Bratislava, Saratovská 5 |
|
Ing. Miroslav Škubal
|
Neaktivní
od 06.05.1991
|
společník |
15.06.1990 |
Adresa: |
76001, 4245741, Zlín, Zlín, Zlín, Obeciny, 4170, Obeciny 4170, 76001 Zlín |
|
ing. Vlastimil Kuchta
|
Neaktivní
od 09.03.1993
|
společník |
15.06.1990 |
Adresa: |
61600, 19602103, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Plovdivská, 2467, 1, Plovdivská 2467/1, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Marian Konswald
|
Neaktivní
od 09.03.1993
|
společník |
15.06.1990 |
Adresa: |
Bratislava, Saratovská 5, Saratovská 5, Bratislava, Česká republika |
|