VILÉM LIŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
61600, 19607032, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horská, 2953, 12 |
|
VILÉM LIŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
61600, 19607032, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horská, 2953, 12, Horská 2953/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JUDr. Jiří Čada
|
Neaktivní
od 05.10.2006
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
66461, Brno-venkov, Rebešovice, ul. Vinohrady, 231 |
|
JUDr. Jiří Janotka
|
Neaktivní
od 16.09.2010
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
60200, 19098120, Brno, Františkánská, 1 |
|
Vilém Liška
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
61600, 19607032, Brno, Horská, 12 |
|
JUDr. Jiří Čada
|
Neaktivní
od 05.10.2006
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
66461, 26952998, Brno-venkov, Rebešovice, Rebešovice, Vinohrady, 231, Vinohrady 231, 66461 Rebešovice |
|
JUDr. Jiří Janotka
|
Neaktivní
od 16.09.2010
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
60200, 19098120, Brno-město, Brno, Brno-město, Františkánská, 428, 1, Františkánská 428/1, Brno-město, 60200 Brno |
|
VILÉM LIŠKA
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
03.03.2003 |
Adresa: |
61600, 19607032, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horská, 2953, 12, Horská 2953/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JUDr. Jiří Čada
|
Neaktivní
od 03.03.2003
|
jednatel |
07.04.1997 |
Adresa: |
19316275, Brno-město, Brno, Kachlíkova, 2 |
|
JUDr. Jiří Janotka
|
Neaktivní
od 03.03.2003
|
jednatel |
07.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19098120, Brno-město, Brno, Františkánská, 1 |
|
Vilém Liška
|
Neaktivní
od 03.03.2003
|
jednatel |
07.04.1997 |
Adresa: |
61600, 19607032, Brno-město, Brno, Horská, 12 |
|
JUDr. Jiří Čada
|
Neaktivní
od 03.03.2003
|
jednatel |
07.04.1997 |
Adresa: |
63500, 19316275, Brno-město, Brno, Bystrc, Kachlíkova, 881, 2, Kachlíkova 881/2, Bystrc, 63500 Brno |
|
JUDr. Jiří Janotka
|
Neaktivní
od 03.03.2003
|
jednatel |
07.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19098120, Brno-město, Brno, Brno-město, Františkánská, 428, 1, Františkánská 428/1, Brno-město, 60200 Brno |
|
VILÉM LIŠKA
|
Neaktivní
od 03.03.2003
|
jednatel |
07.04.1997 |
Adresa: |
61600, 19607032, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horská, 2953, 12, Horská 2953/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JUDr. Jiří Čada
|
Neaktivní
od 07.04.1997
|
jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
19316275, Brno, Kachlíkova, 2 |
|
JUDr. Jiří Janotka
|
Neaktivní
od 07.04.1997
|
jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
60200, 19098120, Brno, Františkánská, 1 |
|
Vilém Liška
|
Neaktivní
od 07.04.1997
|
jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
61600, 19607032, Brno, Horská, 12 |
|
JUDr. Jiří Čada
|
Neaktivní
od 07.04.1997
|
jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
63500, 19316275, Brno-město, Brno, Bystrc, Kachlíkova, 881, 2, Kachlíkova 881/2, Bystrc, 63500 Brno |
|
JUDr. Jiří Janotka
|
Neaktivní
od 07.04.1997
|
jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
60200, 19098120, Brno-město, Brno, Brno-město, Františkánská, 428, 1, Františkánská 428/1, Brno-město, 60200 Brno |
|
VILÉM LIŠKA
|
Neaktivní
od 07.04.1997
|
jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
61600, 19607032, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horská, 2953, 12, Horská 2953/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|