Ing. KATEŘINA ČAPKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2015 |
Adresa: |
68604, 4956133, Uherské Hradiště, Kunovice, Kunovice, Husitská, 267 |
|
Ing. Kateřina Čapková
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2015 |
Adresa: |
68604, 4956133, Uherské Hradiště, Kunovice, Kunovice, Husitská, 267, Husitská 267, 68604 Kunovice |
|
Ing. JANA JAVORSKÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
21.01.2015 |
Adresa: |
68605, 26503581, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Sady, Trnková, 430 |
|
Ing. JANA JAVORSKÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
21.01.2015 |
Adresa: |
68605, 26503581, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Sady, Trnková, 430, Trnková 430, Sady, 68605 Uherské Hradiště |
|
Ing. JOSEF PETERKA
|
Neaktivní
od 21.01.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
69002, 19017332, Břeclav, Břeclav, sídl. Dukelských hrdinů, 2772, 21 |
|
Ing. JOSEF PETERKA
|
Neaktivní
od 21.01.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
69002, 19017332, Břeclav, Břeclav, Břeclav, sídl. Dukelských hrdinů, 2772, 21, sídl. Dukelských hrdinů 2772/21, 69002 Břeclav |
|
Roman Hruboš
|
Neaktivní
od 21.01.2015
|
jednatel |
15.08.2003 |
Adresa: |
68733, 25714767, Drslavice, 200 |
|
ROMAN HRUBOŠ
|
Neaktivní
od 21.01.2015
|
jednatel |
15.08.2003 |
Adresa: |
68733, 25714767, Uherské Hradiště, Drslavice, Drslavice, 200, č.p. 200, 68733 Drslavice |
|
Libor Chovánek
|
Neaktivní
od 15.08.2003
|
jednatel |
28.05.2002 |
Adresa: |
68801, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Olšava, 2212 |
|
Ing. Josef Peterka
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
28.05.2002 |
Adresa: |
69002, Břeclav, Dukelských hrdinů, 21 |
|
Libor Chovánek
|
Neaktivní
od 15.08.2003
|
jednatel |
28.05.2002 |
Adresa: |
68801, 5023378, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Sídl. Olšava, 2212, Sídl. Olšava 2212, 68801 Uherský Brod |
|
Ing. JOSEF PETERKA
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
28.05.2002 |
Adresa: |
69002, 19017332, Břeclav, Břeclav, Břeclav, sídl. Dukelských hrdinů, 2772, 21, sídl. Dukelských hrdinů 2772/21, 69002 Břeclav |
|
Ing. Josef Peterka
|
Neaktivní
od 28.05.2002
|
jednatel |
06.03.2000 |
Adresa: |
69002, Břeclav, Dukelských hrdinů, 21 |
|
Ing. JOSEF PETERKA
|
Neaktivní
od 28.05.2002
|
jednatel |
06.03.2000 |
Adresa: |
69002, 19017332, Břeclav, Břeclav, Břeclav, sídl. Dukelských hrdinů, 2772, 21, sídl. Dukelských hrdinů 2772/21, 69002 Břeclav |
|
Libor Chovánek
|
Neaktivní
od 28.05.2002
|
jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
68801, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Olšava, 2212 |
|
Libor Chovánek
|
Neaktivní
od 28.05.2002
|
jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
68801, 5023378, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Sídl. Olšava, 2212, Sídl. Olšava 2212, 68801 Uherský Brod |
|
Ing. Josef Peterka
|
Neaktivní
od 06.03.2000
|
jednatel |
14.01.1999 |
Adresa: |
68601, 18938230, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Louky, 492 |
|
Ing. Josef Peterka
|
Neaktivní
od 06.03.2000
|
jednatel |
14.01.1999 |
Adresa: |
68601, 18938230, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jarošov, Louky, 492, Louky 492, Jarošov, 68601 Uherské Hradiště |
|
Ing. Miroslava Chmelíková
|
Neaktivní
od 14.01.1999
|
jednatel |
13.01.1999 |
Adresa: |
76001, Zlín, Obeciny, II/3584 |
|
Ing. Jan Strachota
|
Neaktivní
od 14.01.1999
|
jednatel |
13.01.1999 |
Adresa: |
76312, 3957144, Vizovice, Tyršova, 917 |
|
Ing. Miroslava Chmelíková
|
Neaktivní
od 14.01.1999
|
jednatel |
13.01.1999 |
Adresa: |
II/3584, Zlín, Obeciny, 76001, Obeciny II/3584, 76001 Zlín, Česká republika |
|
Ing. Jan Strachota
|
Neaktivní
od 14.01.1999
|
jednatel |
13.01.1999 |
Adresa: |
76312, 3957144, Zlín, Vizovice, Vizovice, Tyršova, 917, Tyršova 917, 76312 Vizovice |
|
Ing. Antonín Maluš
|
Neaktivní
od 13.01.1999
|
jednatel |
29.11.1993 |
Adresa: |
4234618, Zlín, Kamenná, 2983 |
|
Ing. Přemysl Ulman
|
Neaktivní
od 14.01.1999
|
jednatel |
29.11.1993 |
Adresa: |
4237331, Zlín, Obeciny, 3274 |
|
František Běhal
|
Neaktivní
od 14.01.1999
|
jednatel |
29.11.1993 |
Adresa: |
Praha, V Podbabě, 15 |
|
Ing. Antonín Maluš
|
Neaktivní
od 13.01.1999
|
jednatel |
29.11.1993 |
Adresa: |
76001, 4234618, Zlín, Zlín, Zlín, Kamenná, 2983, Kamenná 2983, 76001 Zlín |
|
Ing. Přemysl Ulman
|
Neaktivní
od 14.01.1999
|
jednatel |
29.11.1993 |
Adresa: |
76001, 4237331, Zlín, Zlín, Zlín, Obeciny, 3274, Obeciny 3274, 76001 Zlín |
|
František Běhal
|
Neaktivní
od 14.01.1999
|
jednatel |
29.11.1993 |
Adresa: |
16000, 22185895, Praha, Dejvice, V Podbabě, 37, 15, V Podbabě 37/15, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ladislav Rybníček
|
Neaktivní
od 13.01.1999
|
jednatel |
03.05.1993 |
Adresa: |
4225031, Zlín, Kúty, 1942 |
|
Ladislav Rybníček
|
Neaktivní
od 13.01.1999
|
jednatel |
03.05.1993 |
Adresa: |
76001, 4225031, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1942, Kúty 1942, 76001 Zlín |
|
Ing. Přemysl Ulman
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
4237331, Zlín, Obeciny, 3274 |
|
Ladislav Rybníček
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
4225031, Zlín, Kúty, 1942 |
|
Ing. Antonín Maluš
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
4234618, Zlín, Kamenná, 2983 |
|
František Běhal
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
Praha, V Podbabě, 15 |
|
Ing. Přemysl Ulman
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
76001, 4237331, Zlín, Zlín, Zlín, Obeciny, 3274, Obeciny 3274, 76001 Zlín |
|
Ladislav Rybníček
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
76001, 4225031, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1942, Kúty 1942, 76001 Zlín |
|
Ing. Antonín Maluš
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
76001, 4234618, Zlín, Zlín, Zlín, Kamenná, 2983, Kamenná 2983, 76001 Zlín |
|
František Běhal
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
16000, 22185895, Praha, Dejvice, V Podbabě, 37, 15, V Podbabě 37/15, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ladislav Rybníček
|
Neaktivní
od 22.02.1993
|
ředitel, jednatel |
18.06.1992 |
Adresa: |
4225031, Zlín, Kúty, 1942 |
|
Ing. Přemysl Ulman
|
Neaktivní
od 22.02.1993
|
zodpovědný zástupce |
18.06.1992 |
Adresa: |
4237331, Zlín, Obeciny, 3274 |
|
Ladislav Rybníček
|
Neaktivní
od 22.02.1993
|
ředitel, jednatel |
18.06.1992 |
Adresa: |
76001, 4225031, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1942, Kúty 1942, 76001 Zlín |
|
Ing. Přemysl Ulman
|
Neaktivní
od 22.02.1993
|
zodpovědný zástupce |
18.06.1992 |
Adresa: |
76001, 4237331, Zlín, Zlín, Zlín, Obeciny, 3274, Obeciny 3274, 76001 Zlín |
|
Rybníček Ladislav
|
Neaktivní
od 18.06.1992
|
ředitel |
10.08.1990 |
Adresa: |
4225031, Zlín, Kúty, 1942 |
|
Chmelíková Miroslava Ing.
|
Neaktivní
od 18.06.1992
|
prokurista |
10.08.1990 |
Adresa: |
Zlín, Fučíkova, 3584 |
|
Rybníček Ladislav
|
Neaktivní
od 18.06.1992
|
ředitel |
10.08.1990 |
Adresa: |
76001, 4225031, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1942, Kúty 1942, 76001 Zlín |
|
Chmelíková Miroslava Ing.
|
Neaktivní
od 18.06.1992
|
prokurista |
10.08.1990 |
Adresa: |
3584, Zlín, Fučíkova, Fučíkova 3584, Zlín, Česká republika |
|