Ing. MIROSLAV GARGULÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.12.2016 |
Adresa: |
76315, 3971856, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 562 |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Aktivní
|
jednatel |
16.12.2016 |
Adresa: |
76315, 3971856, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 562, U Vodojemu 562, 76315 Slušovice |
|
Ing. MIROSLAV GARGULÁK
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
jednatel |
14.12.2016 |
Adresa: |
76315, 3970078, Zlín, Slušovice, Slušovice, Na Výpusti, 368 |
|
Ing. MIROSLAV GARGULÁK
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
jednatel |
14.12.2016 |
Adresa: |
76315, 3970078, Zlín, Slušovice, Slušovice, Na Výpusti, 368, Na Výpusti 368, 76315 Slušovice |
|
Ing. Petr Skořepa
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
jednatel |
11.07.2006 |
Adresa: |
76001, 25423240, Zlín, Mezihoří, 5356 |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
11.07.2006 |
Adresa: |
76315, 3971856, Slušovice, U vodojemu, 562 |
|
Ing. Petr Skořepa
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
jednatel |
11.07.2006 |
Adresa: |
76001, 25423240, Zlín, Zlín, Zlín, Mezihoří, 5356, Mezihoří 5356, 76001 Zlín |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
11.07.2006 |
Adresa: |
76315, 3971856, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 562, U Vodojemu 562, 76315 Slušovice |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Neaktivní
od 11.07.2006
|
jednatel |
09.11.1992 |
Adresa: |
3971856, Slušovice, U vodojemu, 562 |
|
ing. Petr Skořepa
|
Neaktivní
od 11.07.2006
|
jednatel |
09.11.1992 |
Adresa: |
3970086, Slušovice, Na výpusti, 369 |
|
Ing. Miroslav Gargulák
|
Neaktivní
od 11.07.2006
|
jednatel |
09.11.1992 |
Adresa: |
76315, 3971856, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 562, U Vodojemu 562, 76315 Slušovice |
|
Ing. Petr Skořepa
|
Neaktivní
od 11.07.2006
|
jednatel |
09.11.1992 |
Adresa: |
76315, 3970086, Zlín, Slušovice, Slušovice, Na Výpusti, 369, Na Výpusti 369, 76315 Slušovice |
|
ing. Miroslav Gargulák
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Ředitel |
09.08.1990 |
Adresa: |
3970078, Slušovice, Na výpusti, 368 |
|
ing. Petr Skořepa
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Předseda |
09.08.1990 |
Adresa: |
3970086, Slušovice, Na výpusti, 369 |
|
Malý Tomáš
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Zakladatel |
09.08.1990 |
Adresa: |
Vizovice, Chrastešov, 19 |
|
Holík Miroslav ing.
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Zakladatel |
09.08.1990 |
Adresa: |
4248210, Zlín, Družstevní, 4515 |
|
Dubovský Petr
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Zakladatel |
09.08.1990 |
Adresa: |
Halenkovice, Halenkovice, 41 |
|
Statečný Josef
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Zakladatel |
09.08.1990 |
Adresa: |
Zádveřice, Zádveřice, 350 |
|
Ing. MIROSLAV GARGULÁK
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Ředitel |
09.08.1990 |
Adresa: |
76315, 3970078, Zlín, Slušovice, Slušovice, Na Výpusti, 368, Na Výpusti 368, 76315 Slušovice |
|
Ing. Petr Skořepa
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Předseda |
09.08.1990 |
Adresa: |
76315, 3970086, Zlín, Slušovice, Slušovice, Na Výpusti, 369, Na Výpusti 369, 76315 Slušovice |
|
Malý Tomáš
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Zakladatel |
09.08.1990 |
Adresa: |
19, Vizovice, Chrastešov, Chrastešov 19, Vizovice, Česká republika |
|
Holík Miroslav ing.
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Zakladatel |
09.08.1990 |
Adresa: |
76005, 4248210, Zlín, Zlín, Zlín, Družstevní, 4515, Družstevní 4515, 76005 Zlín |
|
Dubovský Petr
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Zakladatel |
09.08.1990 |
Adresa: |
76363, 3920097, Zlín, Halenkovice, Halenkovice, 41, č.p. 41, 76363 Halenkovice |
|
Statečný Josef
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
Zakladatel |
09.08.1990 |
Adresa: |
76312, 3942694, Zlín, Zádveřice-Raková, Zádveřice, 350, Zádveřice 350, 76312 Zádveřice-Raková |
|