f.ALPHA,Unternehmensbeteiligungs AG
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
společník |
01.04.1992 |
Adresa: |
100, Rakousko, Vídeň, Hutteldorferstr. 291-293 |
|
p. Birgit Mandl
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
zastoupená |
01.04.1992 |
Adresa: |
100, Rakousko, Vídeň, Anton Krieger Gasse 109/19/3 |
|
Giuseppe Teresi
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
společník |
01.04.1992 |
Adresa: |
100, Itálie, Piacenza, Via Veneto 42 |
|
f.ALPHA,Unternehmensbeteiligungs AG
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
společník |
01.04.1992 |
Adresa: |
Rakousko, Vídeň, Hutteldorferstr. 291-293, Hutteldorferstr. 291-293, Rakousko, Vídeň, Česká republika |
|
p. Birgit Mandl
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
zastoupená |
01.04.1992 |
Adresa: |
Rakousko, Vídeň, Anton Krieger Gasse 109/19/3, Anton Krieger Gasse 109/19/3, Rakousko, Vídeň, Česká republika |
|
Giuseppe Teresi
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
společník |
01.04.1992 |
Adresa: |
Itálie, Piacenza, Via Veneto 42, Via Veneto 42, Itálie, Piacenza, Česká republika |
|
firma TRACE, s.r.l.
|
Neaktivní
od 01.04.1992
|
společník |
19.07.1991 |
Adresa: |
100, Itálie, Miláno, Majno 21 |
|
Corbelli Maurizio
|
Neaktivní
od 26.08.1992
|
společník |
19.07.1991 |
Adresa: |
100, Piacenza, S.Franca 19 |
|
firma TRACE, s.r.l.
|
Neaktivní
od 01.04.1992
|
společník |
19.07.1991 |
Adresa: |
Itálie, Miláno, Majno 21, Majno 21, Itálie, Miláno, Česká republika |
|
Corbelli Maurizio
|
Neaktivní
od 26.08.1992
|
společník |
19.07.1991 |
Adresa: |
Piacenza, S.Franca 19, S.Franca 19, Piacenza, Česká republika |
|
Cammi Claudio
|
Neaktivní
od 19.07.1991
|
zakladatel |
10.08.1990 |
Adresa: |
100, Piacenza ,Itálie, San Marocco,Sarmanto |
|
Cammi Claudio
|
Neaktivní
od 19.07.1991
|
zakladatel |
10.08.1990 |
Adresa: |
Piacenza ,Itálie, San Marocco,Sarmanto, San Marocco,Sarmanto, Piacenza ,Itálie, Česká republika |
|