Luboš Beniak
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
jednatel |
04.01.2001 |
Adresa: |
16200, 22742786, Praha 6, Praha 6, Veleslavín, Křenova, 439/21 |
|
Luboš Beniak
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
jednatel |
04.01.2001 |
Adresa: |
16200, 22742786, Praha, Veleslavín, Křenova, 439, 21, Křenova 439/21, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Luboš Beniak
|
Neaktivní
od 04.01.2001
|
jednatel |
21.06.2000 |
Adresa: |
21994889, Praha 4, Zvánovická, 2509/1 |
|
Luboš Beniak
|
Neaktivní
od 04.01.2001
|
jednatel |
21.06.2000 |
Adresa: |
14100, 21994889, Praha, Záběhlice, Zvánovická, 2509, 1, Zvánovická 2509/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
PhDr. Přemek Podlaha
|
Neaktivní
od 21.06.2000
|
jednatel |
09.02.1999 |
Adresa: |
Kamenice, Ládví 224, 251 68 Štiřín |
|
PhDr. Přemek Podlaha
|
Neaktivní
od 09.02.1999
|
jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
14700, 100, Praha 4 - Braník, Na usedlosti 1556 |
|
Ing. Kamil Knotek
|
Neaktivní
od 21.06.2000
|
jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
19655975, Brno, Nopova, 34 |
|
Karol Mikulka
|
Neaktivní
od 21.06.2000
|
jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
24233081, Karviná, Akátová, 1855/10 |
|
PhDr. Přemek Podlaha
|
Neaktivní
od 09.02.1999
|
jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
14700, 21812675, Praha, Braník, Na usedlosti, 1556, 2, Na usedlosti 1556/2, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Kamil Knotek
|
Neaktivní
od 21.06.2000
|
jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
61500, 19655975, Brno-město, Brno, Židenice, Nopova, 3604, 34, Nopova 3604/34, Židenice, 61500 Brno |
|
Karol Mikulka
|
Neaktivní
od 21.06.2000
|
jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
73301, 24233081, Karviná, Karviná, Fryštát, Akátová, 1855, 10, Akátová 1855/10, Fryštát, 73301 Karviná |
|
Dvorníková Blanka Ing. CSc.
|
Neaktivní
od 20.03.1992
|
společník |
15.08.1990 |
Adresa: |
3, Jihlava, Leninova, 54 |
|
PhDr. Podlaha Přemek
|
Neaktivní
od 16.11.1992
|
společník |
15.08.1990 |
Adresa: |
14700, 100, Praha 4 - Braník, Na usedlosti 1556 |
|
Knotek Kamil Ing.
|
Neaktivní
od 16.11.1992
|
společník |
15.08.1990 |
Adresa: |
19655975, Brno, Nopova, 34 |
|
Mikulka Karol
|
Neaktivní
od 16.11.1992
|
společník |
15.08.1990 |
Adresa: |
24233081, Karviná, Akátová, 1855/10 |
|
Dvorníková Blanka Ing. CSc.
|
Neaktivní
od 20.03.1992
|
společník |
15.08.1990 |
Adresa: |
54, Jihlava, Leninova, Leninova 54, Jihlava, Česká republika |
|
Knotek Kamil Ing.
|
Neaktivní
od 16.11.1992
|
společník |
15.08.1990 |
Adresa: |
61500, 19655975, Brno-město, Brno, Židenice, Nopova, 3604, 34, Nopova 3604/34, Židenice, 61500 Brno |
|
Mikulka Karol
|
Neaktivní
od 16.11.1992
|
společník |
15.08.1990 |
Adresa: |
73301, 24233081, Karviná, Karviná, Fryštát, Akátová, 1855, 10, Akátová 1855/10, Fryštát, 73301 Karviná |
|
PhDr. Podlaha Přemek
|
Neaktivní
od 16.11.1992
|
společník |
15.08.1990 |
Adresa: |
14700, 21812675, Praha, Braník, Na usedlosti, 1556, 2, Na usedlosti 1556/2, Braník, 14700 Praha 4 |
|