Ing. Zdeněk Kalenda
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
jednatel |
17.05.2004 |
Adresa: |
67902, 7874804, Rájec-Jestřebí, Vrchlického, 155 |
|
Ing. ZDENĚK KALENDA
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
jednatel |
17.05.2004 |
Adresa: |
67902, 7874804, Blansko, Rájec-Jestřebí, Jestřebí, Vrchlického, 155, Vrchlického 155, Jestřebí, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Ing. Otakar Kružík
|
Neaktivní
od 03.05.2005
|
jednatel |
26.03.2003 |
Adresa: |
999999999, Brno-město, Brno, Štefánikova, 9 |
|
ing. Otakar Kružík
|
Neaktivní
od 03.05.2005
|
jednatel |
26.03.2003 |
Adresa: |
60200, 19175337, Brno-město, Brno, Veveří, Štefánikova, 840, 9, Štefánikova 840/9, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Petr Hohn
|
Neaktivní
od 26.03.2003
|
jednatel |
27.06.2002 |
Adresa: |
13238841, Brno-venkov, Rajhrad, Dobrovského, 594 |
|
Ing. Petr Hohn
|
Neaktivní
od 26.03.2003
|
jednatel |
27.06.2002 |
Adresa: |
66461, 13238841, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, Dobrovského, 594, Dobrovského 594, 66461 Rajhrad |
|
Ing. Ladislav Sládek
|
Neaktivní
od 17.05.2004
|
jednatel |
22.02.2002 |
Adresa: |
19295987, Brno-město, Brno, Kunzova, 4 |
|
ing. Ladislav Sládek
|
Neaktivní
od 17.05.2004
|
jednatel |
22.02.2002 |
Adresa: |
60200, 19295987, Brno-město, Brno, Černá Pole, Kunzova, 780, 4, Kunzova 780/4, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Milada Kyvířová
|
Neaktivní
od 22.02.2002
|
jednatel |
26.03.1997 |
Adresa: |
19105380, Brno-město, Brno, Zahradnická, 11 |
|
Milada Kyvířová
|
Neaktivní
od 22.02.2002
|
jednatel |
26.03.1997 |
Adresa: |
60300, 19105380, Brno-město, Brno, Staré Brno, Zahradnická, 292, 11, Zahradnická 292/11, Staré Brno, 60300 Brno |
|
ing. Blanka Sítařová
|
Neaktivní
od 27.09.1994
|
prokurista |
21.10.1993 |
Adresa: |
61400, 19293909, Brno, Jugoslávská, 27 |
|
Ing. BLANKA SÍTAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.1994
|
prokurista |
21.10.1993 |
Adresa: |
61300, 19293909, Brno-město, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 596, 27, Jugoslávská 596/27, Černá Pole, 61300 Brno |
|
ing. Ivo Vaněk
|
Neaktivní
od 22.02.2002
|
jednatel |
05.11.1990 |
Adresa: |
19594097, Brno, Čajkovského, 10 |
|
ing. Ivo Vaněk
|
Neaktivní
od 22.02.2002
|
jednatel |
05.11.1990 |
Adresa: |
61600, 19594097, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Čajkovského, 1755, 10, Čajkovského 1755/10, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing.Tureček Pavel
|
Neaktivní
od 27.03.1997
|
jednatel |
05.09.1990 |
Adresa: |
13237683, Rajhrad, 9.května, 478 |
|
ing.Tureček Pavel
|
Neaktivní
od 27.03.1997
|
jednatel |
05.09.1990 |
Adresa: |
66461, 13237683, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 478, 9. května 478, 66461 Rajhrad |
|