Petr Dvořáček
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
člen představenstva |
04.10.2010 |
Adresa: |
25226, 25969315, Kosoř, Slunečná, 248 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 19.08.2017
|
předseda představenstva |
04.10.2010 |
Adresa: |
Praha 5, Jinonice, Za zámečkem, 746, 5 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 19.08.2017
|
člen představenstva |
04.10.2010 |
Adresa: |
Praha 5, Jinonice, Za zámečkem, 746/5A |
|
PETR DVOŘÁČEK
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
člen představenstva |
04.10.2010 |
Adresa: |
25226, 25969315, Praha-západ, Kosoř, Kosoř, Slunečná, 248, Slunečná 248, 25226 Kosoř |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 19.08.2017
|
předseda představenstva |
04.10.2010 |
Adresa: |
15800, 26692929, Praha, Jinonice, Za zámečkem, 746, 5, Za zámečkem 746/5, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 19.08.2017
|
člen představenstva |
04.10.2010 |
Adresa: |
15800, 26692937, Praha, Jinonice, Za zámečkem, 746, 5a, Za zámečkem 746/5a, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 04.10.2010
|
předseda představenstva |
13.07.2010 |
Adresa: |
Praha 5, Jinonice, Za zámečkem, 746, 5 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 04.10.2010
|
člen představenstva |
13.07.2010 |
Adresa: |
Praha 5, Jinonice, Za zámečkem, 746/5A |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 04.10.2010
|
předseda představenstva |
13.07.2010 |
Adresa: |
15800, 26692929, Praha, Jinonice, Za zámečkem, 746, 5, Za zámečkem 746/5, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 04.10.2010
|
člen představenstva |
13.07.2010 |
Adresa: |
15800, 26692937, Praha, Jinonice, Za zámečkem, 746, 5a, Za zámečkem 746/5a, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
předseda představenstva |
16.10.2006 |
Adresa: |
Am Brixener Hof 6, Regensburg |
|
Petr Dvořáček
|
Neaktivní
od 04.10.2010
|
člen představenstva |
16.10.2006 |
Adresa: |
25226, 25969315, Kosoř, Slunečná, 248 |
|
PETR DVOŘÁČEK
|
Neaktivní
od 04.10.2010
|
člen představenstva |
16.10.2006 |
Adresa: |
25226, 25969315, Praha-západ, Kosoř, Kosoř, Slunečná, 248, Slunečná 248, 25226 Kosoř |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
předseda představenstva |
16.02.2006 |
Adresa: |
Am Brixener Hof 6, Regensburg |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 16.02.2006
|
předseda představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
Eifelstrasse 33, Regensburgh |
|
Petr Popovič
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
22667539, Praha 10, Vršovická, 85/1072 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
22763121, Praha 5, U Kříže, 610/16 |
|
PETR POPOVIČ
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
10000, 22667539, Praha, Vršovice, Vršovická, 1072, 85, Vršovická 1072/85, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
15800, 22763121, Praha, Jinonice, U kříže, 610, 16, U kříže 610/16, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 06.06.2005
|
předseda představenstva |
26.11.1998 |
Adresa: |
Eifelstrasse 33, Regensburgh |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 26.11.1998
|
předseda představenstva |
20.08.1997 |
Adresa: |
Eifelstrasse 33, Regensburg |
|
Ing. Libor Holeček
|
Neaktivní
od 06.06.2005
|
místopředseda představenstva |
20.08.1997 |
Adresa: |
6367828, Praha-západ, Řitka, Ke stráni, 142 |
|
Ing. Libor Holeček
|
Neaktivní
od 06.06.2005
|
místopředseda představenstva |
20.08.1997 |
Adresa: |
25203, 6367828, Praha-západ, Řitka, Řitka, Ke Stráni, 142, Ke Stráni 142, 25203 Řitka |
|
Ing. Libor Holeček
|
Neaktivní
od 20.08.1997
|
místopředstavenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
6367828, Praha-západ, Řitka, Ke stráni, 142 |
|
Ing. Libor Holeček
|
Neaktivní
od 20.08.1997
|
místopředstavenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
25203, 6367828, Praha-západ, Řitka, Řitka, Ke Stráni, 142, Ke Stráni 142, 25203 Řitka |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 20.08.1997
|
předseda představenstva |
04.10.1995 |
Adresa: |
Praha 4, Kongresová 1-Hotel Forum Praha |
|
Lenka Schier
|
Neaktivní
od 06.06.2005
|
člen představenstva |
04.10.1995 |
Adresa: |
S.R.N., Eifelstrasse 33,Regensburg |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 20.08.1997
|
předseda představenstva |
04.10.1995 |
Adresa: |
Praha 4, Kongresová 1-Hotel Forum Praha, Kongresová 1-Hotel Forum Praha, Praha 4, Česká republika |
|
Lenka Schier
|
Neaktivní
od 06.06.2005
|
člen představenstva |
04.10.1995 |
Adresa: |
S.R.N., Eifelstrasse 33,Regensburg, Eifelstrasse 33,Regensburg, S.R.N., Česká republika |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 04.10.1995
|
předseda představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
Regenstauf, SRN, Bergackerweg 17 |
|
Lenka Schier
|
Neaktivní
od 04.10.1995
|
člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
Regenstauf, SRN, Bergackerweg 17 |
|
František Rychtařík
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
21937095, Praha 4, Krouzova, 3051 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 04.10.1995
|
předseda představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
Regenstauf, SRN, Bergackerweg 17, Bergackerweg 17, Regenstauf, SRN, Česká republika |
|
Lenka Schier
|
Neaktivní
od 04.10.1995
|
člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
Regenstauf, SRN, Bergackerweg 17, Bergackerweg 17, Regenstauf, SRN, Česká republika |
|
František Rychtařík
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
člen představenstva |
01.11.1994 |
Adresa: |
14300, 21937095, Praha, Modřany, Krouzova, 3051, 28, Krouzova 3051/28, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Peter Schier
|
Neaktivní
od 01.11.1994
|
předseda představenstva |
18.12.1991 |
Adresa: |
7151 Allmersbach im Tal, SRN, Sonnenhalde 29 |
|
Ing. Peter Schier
|
Neaktivní
od 01.11.1994
|
předseda představenstva |
18.12.1991 |
Adresa: |
7151 Allmersbach im Tal, SRN, Sonnenhalde 29, Sonnenhalde 29, 7151 Allmersbach im Tal, SRN, Česká republika |
|
Lenka Schier
|
Neaktivní
od 01.11.1994
|
člen představenstva |
13.06.1991 |
Adresa: |
7151 Allmersbach im Tal, Sonnenhalde 29 |
|
Lenka Schier
|
Neaktivní
od 01.11.1994
|
člen představenstva |
13.06.1991 |
Adresa: |
7151 Allmersbach im Tal, Sonnenhalde 29, Sonnenhalde 29, 7151 Allmersbach im Tal, Česká republika |
|
Miroslav Beneš
|
Neaktivní
od 13.06.1991
|
člen představenstva |
08.08.1990 |
Adresa: |
Praha 9, Konsumní, 19/272 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 18.12.1991
|
člen představenstva |
08.08.1990 |
Adresa: |
7151 Allmersbach im Tal, SRN, Sonnehalde 29 |
|
František Rychtařík
|
Neaktivní
od 01.11.1994
|
člen představenstva |
08.08.1990 |
Adresa: |
22508457, Praha 9, Jablonecká, 706 |
|
Miroslav Beneš
|
Neaktivní
od 13.06.1991
|
člen představenstva |
08.08.1990 |
Adresa: |
19800, 22422293, Praha, Hloubětín, Konzumní, 272, 19, Konzumní 272/19, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Peter Schier
|
Neaktivní
od 18.12.1991
|
člen představenstva |
08.08.1990 |
Adresa: |
7151 Allmersbach im Tal, SRN, Sonnehalde 29, Sonnehalde 29, 7151 Allmersbach im Tal, SRN, Česká republika |
|
František Rychtařík
|
Neaktivní
od 01.11.1994
|
člen představenstva |
08.08.1990 |
Adresa: |
19000, 22508457, Praha, Prosek, Jablonecká, 706, 26, Jablonecká 706/26, Prosek, 19000 Praha 9 |
|