Mgr. MARTIN ROTTA
|
Neaktivní
od 24.10.2018
|
likvidátor |
22.08.2018 |
Adresa: |
25067, 27723623, Praha-východ, Klecany, Klecany, U Louže, 641 |
|
Mgr. MARTIN ROTTA
|
Neaktivní
od 24.10.2018
|
likvidátor |
22.08.2018 |
Adresa: |
25067, 27723623, Praha-východ, Klecany, Klecany, U Louže, 641, U Louže 641, 25067 Klecany |
|
Vladimír Hulpach,prom.fil.
|
Neaktivní
od 22.08.2018
|
likvidátor |
05.06.1995 |
Adresa: |
22664441, Praha 10, Přípotoční, 5 |
|
Vladimír Hulpach,prom.fil.
|
Neaktivní
od 22.08.2018
|
likvidátor |
05.06.1995 |
Adresa: |
10100, 22664441, Praha, Vršovice, Přípotoční, 831, 5, Přípotoční 831/5, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Vladimír H u l p a c h, prom.fil.
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
Ředitel |
25.01.1991 |
Adresa: |
10000, 22664441, Praha 10, Přípotoční, 5 |
|
Vladimír H u l p a c h, prom.fil.
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
Ředitel |
25.01.1991 |
Adresa: |
10100, 22664441, Praha, Vršovice, Přípotoční, 831, 5, Přípotoční 831/5, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JUDr. Petra Buzková
|
Neaktivní
od 25.01.1991
|
Podnikový ředitel |
22.08.1990 |
Adresa: |
14000, Praha 4 - Nusle, Na Veselí 30 |
|
JUDr. Petra Buzková
|
Neaktivní
od 25.01.1991
|
Podnikový ředitel |
22.08.1990 |
Adresa: |
14000, 22756515, Praha, Nusle, Na Veselí, 1671, 30, Na Veselí 1671/30, Nusle, 14000 Praha 4 |
|