Dr. Karl Hans Arnold
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
předseda představenstva |
08.08.2012 |
Adresa: |
101, Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf |
|
Roman Latuske
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
člen představenstva |
08.08.2012 |
Adresa: |
15000, 26179920, Praha 5, Astlova, 3205, 1 |
|
Roman Breitenfelner
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
místopředseda představenstva |
08.08.2012 |
Adresa: |
25263, 12886882, Roztoky, Tiché údolí, 1673 |
|
Dr. Karl Hans Arnold
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
předseda představenstva |
08.08.2012 |
Adresa: |
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf |
|
ROMAN LATUSKE
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
člen představenstva |
08.08.2012 |
Adresa: |
15000, 26179920, Praha, Smíchov, Astlova, 3205, 1, Astlova 3205/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Roman Breitenfelner
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
místopředseda představenstva |
08.08.2012 |
Adresa: |
25263, 12886882, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Tiché údolí, 1673, Tiché údolí 1673, 25263 Roztoky |
|
Roman Breitenfelner
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
místopředseda představenstva |
18.10.2007 |
Adresa: |
25263, 12870242, Roztoky, Tiché údolí, 9 |
|
Roman Breitenfelner
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
místopředseda představenstva |
18.10.2007 |
Adresa: |
25263, 12870242, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Tiché údolí, 9, Tiché údolí 9, 25263 Roztoky |
|
Gerd Dieter Reichel
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
místopředseda představenstva |
03.08.2005 |
Adresa: |
101, Weseler Weg 3, 40667 Meerbusch |
|
Dr. Karl Hans Arnold
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
předseda představenstva |
03.08.2005 |
Adresa: |
101, Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf |
|
Gerd Dieter Reichel
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
místopředseda představenstva |
03.08.2005 |
Adresa: |
Weseler Weg 3, 40667 Meerbusch |
|
Dr. Karl Hans Arnold
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
předseda představenstva |
03.08.2005 |
Adresa: |
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf |
|
Gerd Dieter Reichel
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
člen představenstva |
06.02.2004 |
Adresa: |
15000, 101, Meerbusch, Weseler Weg, 3 |
|
Roman Breitenfelner
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
člen představenstva |
06.02.2004 |
Adresa: |
101, Düsseldorf, Comenius, 6 |
|
Roman Latuske
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
člen |
06.02.2004 |
Adresa: |
101, Eulenbergallee 10, 04416 Markkleeberg |
|
Gerd Dieter Reichel
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
člen představenstva |
06.02.2004 |
Adresa: |
3, Meerbusch, Weseler Weg, 15000, Weseler Weg 3, 15000 Meerbusch, Německo |
|
Roman Breitenfelner
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
člen představenstva |
06.02.2004 |
Adresa: |
6, Düsseldorf, Comenius, Comenius 6, Düsseldorf, Německo |
|
Roman Latuske
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
člen |
06.02.2004 |
Adresa: |
Eulenbergallee 10, 04416 Markkleeberg |
|
Dr. Karl Hans Arnold
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
předseda představenstva |
21.02.2003 |
Adresa: |
25073, 14581248, Praha-východ, Přezletice, Topolová, 280 |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
místopředseda představenstva |
21.02.2003 |
Adresa: |
14000, 21912831, Praha 4, Batelovská, 1206/3 |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
místopředseda představenstva |
21.02.2003 |
Adresa: |
14000, 21912831, Praha, Michle, Batelovská, 1206, 3, Batelovská 1206/3, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Dr. Karl Hans Arnold
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
předseda představenstva |
21.02.2003 |
Adresa: |
25073, 14581248, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, Topolová, 280, Topolová 280, 25073 Přezletice |
|
Roman Latuske
|
Neaktivní
od 06.02.2004
|
člen |
15.02.2002 |
Adresa: |
101, Eulenbergallee 10, 04416 Markkleeberg |
|
Petr Šimůnek
|
Neaktivní
od 14.04.2006
|
člen |
15.02.2002 |
Adresa: |
22753681, Praha 10, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí, 40 |
|
Roman Latuske
|
Neaktivní
od 06.02.2004
|
člen |
15.02.2002 |
Adresa: |
Eulenbergallee 10, 04416 Markkleeberg |
|
Petr Šimůnek
|
Neaktivní
od 14.04.2006
|
člen |
15.02.2002 |
Adresa: |
10000, 22753681, Praha, Strašnice, Pod strašnickou vinicí, 3200, 40, Pod strašnickou vinicí 3200/40, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Dr. Hans Dieter Baumgart, nar. 7. února 1940
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
člen představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
41466, 1, Neuss, Dűrerstr., 6 |
|
Dr. Gerd Dieter Reichel, nar. 20. dubna 1942
|
Neaktivní
od 06.02.2004
|
člen představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
11000, 21723222, Praha 1, Praha 1, Rybná, 17 |
|
Dr. Albert Mayer
|
Neaktivní
od 06.02.2004
|
člen představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
70100, 5, Ostrava-město, Ostrava, Mlýnská, 10 |
|
Dr. Hans Dieter Baumgart, nar. 7. února 1940
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
člen představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
6, Neuss, Dűrerstr., 41466, Dűrerstr. 6, 41466 Neuss, Česká republika |
|
Dr. Albert Mayer
|
Neaktivní
od 06.02.2004
|
člen představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
70200, 3181391, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 317, 10, Mlýnská 317/10, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Dr. Gerd Dieter Reichel, nar. 20. dubna 1942
|
Neaktivní
od 06.02.2004
|
člen představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
11000, 21723222, Praha, Staré Město, Rybná, 683, 17, Rybná 683/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
člen představenstva |
11.04.1997 |
Adresa: |
15500, 22716190, Praha 5, Praha 5, Přecechtělova, 2405 |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
člen představenstva |
11.04.1997 |
Adresa: |
15500, 22716190, Praha, Stodůlky, Přecechtělova, 2405, 23, Přecechtělova 2405/23, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 11.04.1997
|
člen představenstva |
27.09.1996 |
Adresa: |
21868344, Praha 4, Praha 4, Bartákova, 34 |
|
Tomáš Marek
|
Neaktivní
od 15.02.2002
|
člen představenstva |
27.09.1996 |
Adresa: |
15000, 22088822, Praha 5, Praha 5, Ostrovského, 4 |
|
Vladimír Schödelbauer
|
Neaktivní
od 15.02.2002
|
člen |
27.09.1996 |
Adresa: |
13000, 21788243, Praha 3, Praha 3, Jeseniova, 89 |
|
Viliam Buchert
|
Neaktivní
od 21.09.2010
|
člen |
27.09.1996 |
Adresa: |
15000, 22004645, Praha 5, Praha 5, Dreyerova, 626 |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 11.04.1997
|
člen představenstva |
27.09.1996 |
Adresa: |
14000, 21868344, Praha, Krč, Bartákova, 1109, 34, Bartákova 1109/34, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Vladimír Schödelbauer
|
Neaktivní
od 15.02.2002
|
člen |
27.09.1996 |
Adresa: |
13000, 21788243, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1916, 89, Jeseniova 1916/89, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Tomáš Marek
|
Neaktivní
od 15.02.2002
|
člen představenstva |
27.09.1996 |
Adresa: |
15000, 22088822, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1332, 4, Ostrovského 1332/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Viliam Buchert
|
Neaktivní
od 21.09.2010
|
člen |
27.09.1996 |
Adresa: |
15200, 22004645, Praha, Hlubočepy, Dreyerova, 626, 3, Dreyerova 626/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 27.09.1996
|
člen představenstva |
13.12.1995 |
Adresa: |
21868344, Praha 4, Praha 4, Bartákova, 34 |
|
Dr. Albert Mayer
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
člen představenstva |
13.12.1995 |
Adresa: |
999999999, Ostrava-město, Ostrava, Mlýnská, 10 |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 27.09.1996
|
člen představenstva |
13.12.1995 |
Adresa: |
14000, 21868344, Praha, Krč, Bartákova, 1109, 34, Bartákova 1109/34, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Dr. Albert Mayer
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
člen představenstva |
13.12.1995 |
Adresa: |
70200, 3181391, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 317, 10, Mlýnská 317/10, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 13.12.1995
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
47877, 100, Willich, Rabenweg 51 |
|
Dr. Albert Mayer
|
Neaktivní
od 13.12.1995
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
40667, 100, Meerbusch, Am Pfarrgarten 26 |
|
Bronislav Pavlík
|
Neaktivní
od 27.09.1996
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
22685022, Praha 10, Práčská, 2597/93 |
|
Tomáš Marek
|
Neaktivní
od 27.09.1996
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
15000, 22088822, Praha 5, Ostrovského, 4 |
|
Dr. Gerd Dieter Reichel
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
40667, 100, Meerbusch, Weseler Weg 3 |
|
Dr. Hans Dieter Baumgart
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
41466, 100, Neuss, Dűrerstr. 6 |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 13.12.1995
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
Willich, Rabenweg 51, 47877, Rabenweg 51, 47877 Willich, Česká republika |
|
Dr. Albert Mayer
|
Neaktivní
od 13.12.1995
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
Meerbusch, Am Pfarrgarten 26, 40667, Am Pfarrgarten 26, 40667 Meerbusch, Česká republika |
|
Bronislav Pavlík
|
Neaktivní
od 27.09.1996
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
10600, 22685022, Praha, Záběhlice, Práčská, 2597, 93, Práčská 2597/93, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Tomáš Marek
|
Neaktivní
od 27.09.1996
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
15000, 22088822, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1332, 4, Ostrovského 1332/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Dr. Gerd Dieter Reichel
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
Meerbusch, Weseler Weg 3, 40667, Weseler Weg 3, 40667 Meerbusch, Česká republika |
|
Dr. Hans Dieter Baumgart
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
člen představenstva |
08.06.1995 |
Adresa: |
Neuss, Dűrerstr. 6, 41466, Dűrerstr. 6, 41466 Neuss, Česká republika |
|
Ing. Petr Zempliner
|
Neaktivní
od 08.06.1995
|
člen představenstva |
06.09.1994 |
Adresa: |
11000, 21718351, Praha 1, Konviktská, 319/2 |
|
Ing. Petr Zempliner
|
Neaktivní
od 08.06.1995
|
člen představenstva |
06.09.1994 |
Adresa: |
11000, 21718351, Praha, Staré Město, Konviktská, 319, 2, Konviktská 319/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. Miroslav Bělina
|
Neaktivní
od 06.09.1994
|
Člen představenstva |
08.10.1992 |
Adresa: |
18100, 22320199, Praha 8, Katovická, 410 |
|
JUDr. Jan Plachetka
|
Neaktivní
od 08.06.1995
|
Člen představenstva |
08.10.1992 |
Adresa: |
14900, 21847606, Praha 4, Hrdličkova, 2205 |
|
Zdeněk John
|
Neaktivní
od 27.09.1996
|
Člen představenstva-předseda |
08.10.1992 |
Adresa: |
19000, 22499059, Praha 9, Sokolovská, 169 |
|
JUDr. Miroslav Bělina
|
Neaktivní
od 06.09.1994
|
Člen představenstva |
08.10.1992 |
Adresa: |
18100, 22320199, Praha, Bohnice, Katovická, 410, 6, Katovická 410/6, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JUDr. Jan Plachetka
|
Neaktivní
od 08.06.1995
|
Člen představenstva |
08.10.1992 |
Adresa: |
14800, 21847606, Praha, Chodov, Hrdličkova, 2205, 7, Hrdličkova 2205/7, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Zdeněk John
|
Neaktivní
od 27.09.1996
|
Člen představenstva-předseda |
08.10.1992 |
Adresa: |
19000, 22499059, Praha, Libeň, Sokolovská, 1205, 169, Sokolovská 1205/169, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Karel Hvížďala
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představenstva-předseda |
22.08.1990 |
Adresa: |
16000, 3, Praha 6, Golandova, 1243 |
|
Petr Zempliner
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen předst.-místopředseda |
22.08.1990 |
Adresa: |
11000, 21718351, Praha 1, Konviktská, 2 |
|
Petr Šabata
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
51601, 3, Rychnov nad Kněžnou, Liberk, 6 |
|
Ondřej Neff
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
15000, 22108700, Praha 5, U Mrázovky, 1 |
|
Libor Ševčík
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
14900, 21845468, Praha 4, Dědinova, 1988 |
|
Vojtěch Trapl
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
17000, 22307192, Praha 7, U smaltovny, 32 |
|
Pavel Beránek
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představentsva |
22.08.1990 |
Adresa: |
11000, 21707341, Praha 1, Opletalova, 20 |
|
Alexandr Ferra
|
Neaktivní
od 08.06.1995
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
14100, 21997144, Praha 4, Božkovská, 1 |
|
Marcela Pecháčková
|
Neaktivní
od 08.06.1995
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
12000, 3, Praha 2, Makarenkova, 28 |
|
Karel Hvížďala
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představenstva-předseda |
22.08.1990 |
Adresa: |
16300, 22252258, Praha, Řepy, Galandova, 1243, 23, Galandova 1243/23, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Petr Zempliner
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen předst.-místopředseda |
22.08.1990 |
Adresa: |
11000, 21718351, Praha, Staré Město, Konviktská, 319, 2, Konviktská 319/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Petr Šabata
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
6, Rychnov nad Kněžnou, Liberk, 51601, Liberk 6, 51601 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika |
|
Libor Ševčík
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
14800, 21845468, Praha, Chodov, Dědinova, 1988, 16, Dědinova 1988/16, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Vojtěch Trapl
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
17000, 22307192, Praha, Holešovice, U smaltovny, 1115, 32, U smaltovny 1115/32, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Pavel Beránek
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představentsva |
22.08.1990 |
Adresa: |
11000, 21707341, Praha, Nové Město, Opletalova, 928, 20, Opletalova 928/20, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ondřej Neff
|
Neaktivní
od 08.10.1992
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
15000, 22108700, Praha, Smíchov, U Mrázovky, 3076, 1, U Mrázovky 3076/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Marcela Pecháčková
|
Neaktivní
od 08.06.1995
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
28, Praha 2, Makarenkova, 12000, Makarenkova 28, 12000 Praha 2, Česká republika |
|
Alexandr Ferra
|
Neaktivní
od 08.06.1995
|
Člen představenstva |
22.08.1990 |
Adresa: |
14100, 21997144, Praha, Záběhlice, Božkovská, 2927, 1, Božkovská 2927/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|