Bc. ALEŠ KOVÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2024 |
Adresa: |
61600, 19595166, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horova, 1859, 42, Horova 1859/42, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. ALEŠ KOVÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2020 |
Adresa: |
62300, 28215681, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Libušina třída, 945, 10 |
|
Ing. ALEŠ KOVÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2020 |
Adresa: |
62300, 28215681, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Libušina třída, 945, 10, Libušina třída 945/10, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. ALEŠ KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 15.03.2020
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19595166, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horova, 1859, 42 |
|
Ing. Aleš Kovář
|
Neaktivní
od 15.03.2020
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19595166, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horova, 1859, 42, Horova 1859/42, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Aleš Kovář
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
26.11.2007 |
Adresa: |
61600, 19595166, Brno, Horova, 1859/42 |
|
Ing. Aleš Kovář
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
26.11.2007 |
Adresa: |
61600, 19595166, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horova, 1859, 42, Horova 1859/42, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JUDr. Zdeněk Svoboda
|
Neaktivní
od 26.11.2007
|
jednatel |
12.02.2001 |
Adresa: |
78821, Jindřichov, Nové Losiny 26 |
|
JUDr. Zdeněk Svoboda
|
Neaktivní
od 26.11.2007
|
jednatel |
12.02.2001 |
Adresa: |
Jindřichov, Nové Losiny 26, 78821, 78821 Jindřichov - Nové Losiny 26, Česká republika |
|
Ing. Aleš Kovář
|
Neaktivní
od 26.11.2007
|
jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
61600, 19595166, Brno-město, Brno, Horova, 42 |
|
Ing. Aleš Kovář
|
Neaktivní
od 26.11.2007
|
jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
61600, 19595166, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Horova, 1859, 42, Horova 1859/42, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Aleš Kovář
|
Neaktivní
od 18.12.1996
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
19433450, Brno, Jírova, 13 |
|
JUDr. Zdeněk Svoboda
|
Neaktivní
od 12.02.2001
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
Brno, Zeleného, 53b |
|
Ing. Aleš Kovář
|
Neaktivní
od 18.12.1996
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
62800, 19433450, Brno-město, Brno, Líšeň, Jírova, 2197, 13, Jírova 2197/13, Líšeň, 62800 Brno |
|
JUDr. Zdeněk Svoboda
|
Neaktivní
od 12.02.2001
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
62500, 19559224, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 53, 5, Klobásova 53/5, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
ing. Aleš Kovář
|
Neaktivní
od 15.07.1993
|
společník |
10.12.1991 |
Adresa: |
Brno-Líšeň, Jírova, 13 |
|
ing. Aleš Kovář
|
Neaktivní
od 15.07.1993
|
společník |
10.12.1991 |
Adresa: |
13, Brno-Líšeň, Jírova, Jírova 13, Brno-Líšeň, Česká republika |
|
Vilček Rudolf ing.
|
Neaktivní
od 10.12.1991
|
Společník |
12.10.1990 |
Adresa: |
19435274, Brno, Strnadova, 7 |
|
Svoboda Zdeněk JUDr.
|
Neaktivní
od 15.07.1993
|
Společník |
12.10.1990 |
Adresa: |
Brno, Zeleného, 53b |
|
Pěnčík Zdeněk
|
Neaktivní
od 15.07.1993
|
Společník |
12.10.1990 |
Adresa: |
19600551, Brno, Veveří, 110 |
|
Vilček Rudolf ing.
|
Neaktivní
od 10.12.1991
|
Společník |
12.10.1990 |
Adresa: |
62800, 19435274, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2375, 7, Strnadova 2375/7, Líšeň, 62800 Brno |
|
Svoboda Zdeněk JUDr.
|
Neaktivní
od 15.07.1993
|
Společník |
12.10.1990 |
Adresa: |
62500, 19559224, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 53, 5, Klobásova 53/5, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Pěnčík Zdeněk
|
Neaktivní
od 15.07.1993
|
Společník |
12.10.1990 |
Adresa: |
61600, 19600551, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Veveří, 2318, 110, Veveří 2318/110, Žabovřesky, 61600 Brno |
|