JUDr. Petr Palacký
|
Aktivní
|
likvidátor |
18.07.1994 |
Adresa: |
Olomouc, Olomouc, Javořičská, 5 |
|
JUDr. Petr Palacký
|
Aktivní
|
likvidátor |
18.07.1994 |
Adresa: |
77900, 23324147, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Javoříčská, 674, 5, Javoříčská 674/5, 77900 Olomouc |
|
Petr Holan
|
Neaktivní
od 18.07.1994
|
člen představenstva |
22.05.1992 |
Adresa: |
11220082, Přerov, Přerov, Velká Dlážka, 3 |
|
Petr Holan
|
Neaktivní
od 18.07.1994
|
člen představenstva |
22.05.1992 |
Adresa: |
75002, 11220082, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Velká Dlážka, 310, 3, Velká Dlážka 310/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Stanislav Špiler
|
Neaktivní
od 22.05.1992
|
člen představenstva |
21.05.1991 |
Adresa: |
11218878, Přerov, Přerov, Kozlovská, 6 |
|
Ing. Stanislav Špiler
|
Neaktivní
od 22.05.1992
|
člen představenstva |
21.05.1991 |
Adresa: |
75002, 11218878, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská, 192, 6, Kozlovská 192/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Miroslav Hubáček
|
Neaktivní
od 21.05.1991
|
člen představenstva |
20.09.1990 |
Adresa: |
23329653, Olomouc, Olomouc, Ibsenova, 13 |
|
Zdeněk Vácha
|
Neaktivní
od 18.07.1994
|
člen představenstva |
20.09.1990 |
Adresa: |
11219360, Přerov, Přerov, Budovatelů, 3 |
|
Miroslav Hubáček
|
Neaktivní
od 21.05.1991
|
člen představenstva |
20.09.1990 |
Adresa: |
77900, 23329653, Olomouc, Olomouc, Povel, Ibsenova, 104, 13, Ibsenova 104/13, Povel, 77900 Olomouc |
|
Zdeněk Vácha
|
Neaktivní
od 18.07.1994
|
člen představenstva |
20.09.1990 |
Adresa: |
75002, 11219360, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Budovatelů, 240, 3, Budovatelů 240/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|