Ing. Jaromír Kraus
|
Neaktivní
od 20.04.1998
|
předseda představenstva |
30.07.1996 |
Adresa: |
4, Nový Jičín, Nový Jičín, Novellara, 34/1440 |
|
Judita Krausová
|
Neaktivní
od 20.04.1998
|
místopředsedkyně představenstva |
30.07.1996 |
Adresa: |
4, Nový Jičín, Nový Jičín, Novellara, 34/1440 |
|
Miroslava Krausová
|
Neaktivní
od 20.04.1998
|
člen představenstva |
30.07.1996 |
Adresa: |
4, Nový Jičín, Nový Jičín, Novellara, 34/1440 |
|
Ing. Jaromír Kraus
|
Neaktivní
od 20.04.1998
|
předseda představenstva |
30.07.1996 |
Adresa: |
34/1440, Nový Jičín, Nový Jičín, Novellara, Novellara 34/1440, Nový Jičín, okres: Nový Jičín, Česká republika |
|
Judita Krausová
|
Neaktivní
od 20.04.1998
|
místopředsedkyně představenstva |
30.07.1996 |
Adresa: |
34/1440, Nový Jičín, Nový Jičín, Novellara, Novellara 34/1440, Nový Jičín, okres: Nový Jičín, Česká republika |
|
Miroslava Krausová
|
Neaktivní
od 20.04.1998
|
člen představenstva |
30.07.1996 |
Adresa: |
34/1440, Nový Jičín, Nový Jičín, Novellara, Novellara 34/1440, Nový Jičín, okres: Nový Jičín, Česká republika |
|
Jiří Klvaňa
|
Neaktivní
od 30.07.1996
|
místopředseda představenstva |
21.06.1993 |
Adresa: |
11130199, Přerov, Paršovice č. 20 |
|
JIŘÍ KLVAŇA
|
Neaktivní
od 30.07.1996
|
místopředseda představenstva |
21.06.1993 |
Adresa: |
75355, 11130199, Přerov, Paršovice, Paršovice, 20, č.p. 20, 75355 Paršovice |
|
Ing. Richard Pustějovský
|
Neaktivní
od 21.06.1993
|
místopředseda představenstva |
12.03.1993 |
Adresa: |
8448230, Nový Jičín, Vlkovice 90 |
|
Ing. Jaromír Kraus
|
Neaktivní
od 30.07.1996
|
člen představenstva |
12.03.1993 |
Adresa: |
3, Nový Jičín, Nový Jičín, Nowellara, 34/1440 |
|
Ing. Richard Pustějovský
|
Neaktivní
od 21.06.1993
|
místopředseda představenstva |
12.03.1993 |
Adresa: |
74245, 8448230, Nový Jičín, Fulnek, Vlkovice, 90, Vlkovice 90, 74245 Fulnek |
|
Ing. Jaromír Kraus
|
Neaktivní
od 30.07.1996
|
člen představenstva |
12.03.1993 |
Adresa: |
34/1440, Nový Jičín, Nový Jičín, Nowellara, Nowellara 34/1440, Nový Jičín, okres: Nový Jičín, Česká republika |
|
Ing. Josef Andrys
|
Neaktivní
od 12.03.1993
|
místopředseda představenstva |
14.10.1991 |
Adresa: |
3, Vsetín, Vsetín, Hošťálková, 483 |
|
Ing. Josef Andrys
|
Neaktivní
od 12.03.1993
|
místopředseda představenstva |
14.10.1991 |
Adresa: |
483, Vsetín, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková 483, Vsetín, okres: Vsetín, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Bradna
|
Neaktivní
od 14.10.1991
|
místopředseda představenstva |
20.09.1990 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Alšova, 522 |
|
Ing. Jaromír Kraus
|
Neaktivní
od 12.03.1993
|
ředitel |
20.09.1990 |
Adresa: |
3, Nový Jičín, Nový Jičín, Nowellara, 34/1440 |
|
Ing. František Fišar
|
Neaktivní
od 30.07.1996
|
předseda představenstva |
20.09.1990 |
Adresa: |
8386412, Nový Jičín, Nový Jičín, Vančurova, 28 |
|
Ing. Miroslav Bradna
|
Neaktivní
od 14.10.1991
|
místopředseda představenstva |
20.09.1990 |
Adresa: |
70800, 3288447, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Alšova, 522, 13, Alšova 522/13, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jaromír Kraus
|
Neaktivní
od 12.03.1993
|
ředitel |
20.09.1990 |
Adresa: |
34/1440, Nový Jičín, Nový Jičín, Nowellara, Nowellara 34/1440, Nový Jičín, okres: Nový Jičín, Česká republika |
|
Ing. František Fišar
|
Neaktivní
od 30.07.1996
|
předseda představenstva |
20.09.1990 |
Adresa: |
74101, 8386412, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Vančurova, 539, 28, Vančurova 539/28, 74101 Nový Jičín |
|