Jaroslav M. Pařík r.č. 410923/175
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
jednatel |
06.08.1998 |
Adresa: |
4071972, Zlín, Napajedla, Podzámčí, 53 |
|
Jaroslav M. Pařík r.č. 410923/175
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
jednatel |
06.08.1998 |
Adresa: |
76361, 4071972, Zlín, Napajedla, Napajedla, Podzámčí, 53, Podzámčí 53, 76361 Napajedla |
|
Ing. Petr Wozniak
|
Neaktivní
od 06.08.1998
|
jednatel - společník |
13.10.1992 |
Adresa: |
100, Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 39 |
|
Ing. Petr Wozniak
|
Neaktivní
od 06.08.1998
|
jednatel - společník |
13.10.1992 |
Adresa: |
70030, 3248607, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Dr. Martínka, 1152, 39, Dr. Martínka 1152/39, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 06.08.1998
|
jednatel |
19.05.1992 |
Adresa: |
19581165, Brno, E. Voračické, 24 |
|
Ing. Gustav Kalandřík
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
jednatel |
19.05.1992 |
Adresa: |
19051859, Brno, Glocova, 14 |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 06.08.1998
|
jednatel |
19.05.1992 |
Adresa: |
61600, 19581165, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Eleonory Voračické, 634, 24, Eleonory Voračické 634/24, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Gustav Kalandřík
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
jednatel |
19.05.1992 |
Adresa: |
62000, 19051859, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Glocova, 257, 14, Glocova 257/14, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|