Ing. JIŘÍ PLEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
25101, 25893823, Praha-východ, Popovičky, Popovičky, Na Stádlech, 57 |
|
Ing. JIŘÍ PLEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
25101, 25893823, Praha-východ, Popovičky, Popovičky, Na Stádlech, 57, Na Stádlech 57, 25101 Popovičky |
|
Ing. ZDENĚK KRÁLÍK
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
15500, 22124047, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Lýskova, 2070, 51 |
|
Ing. ZDENĚK KRÁLÍK
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
15500, 22124047, Praha, Stodůlky, Lýskova, 2070, 51, Lýskova 2070/51, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Zdeněk Králík
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
30.01.2012 |
Adresa: |
15500, 22124047, Praha 5, Stodůlky, Lýskova, 2070, 51 |
|
Ing. Jiří Pleva
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
30.01.2012 |
Adresa: |
25101, 25893823, Popovičky, Na Stádlech, 57 |
|
Ing. ZDENĚK KRÁLÍK
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
30.01.2012 |
Adresa: |
15500, 22124047, Praha, Stodůlky, Lýskova, 2070, 51, Lýskova 2070/51, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. JIŘÍ PLEVA
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
30.01.2012 |
Adresa: |
25101, 25893823, Praha-východ, Popovičky, Popovičky, Na Stádlech, 57, Na Stádlech 57, 25101 Popovičky |
|
Ing. Zdeněk Králík
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
jednatel |
09.01.2002 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, Lyskova, 2070 |
|
Ing. Jiří Pleva
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
jednatel |
09.01.2002 |
Adresa: |
25242, 25173782, Vestec, 312 |
|
Ing. Zdeněk Králík
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
jednatel |
09.01.2002 |
Adresa: |
2070, Praha 5, Praha 5, Lyskova, Lyskova 2070, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Ing. Jiří Pleva
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
jednatel |
09.01.2002 |
Adresa: |
25250, 25173782, Praha-západ, Vestec, Vestec, Javorová, 312, Javorová 312, 25250 Vestec |
|
ing. Vladimír Tošovský
|
Neaktivní
od 09.01.2002
|
jednatel |
01.09.1995 |
Adresa: |
21869723, Praha 4, Sládkovičova, 30 |
|
ing. VLADIMÍR TOŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 09.01.2002
|
jednatel |
01.09.1995 |
Adresa: |
14200, 21869723, Praha, Krč, Sládkovičova, 1245, 30, Sládkovičova 1245/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
ing. Vladimír Tošovský
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
obchodní ředitel |
22.01.1991 |
Adresa: |
14200, 21869723, Praha 4, Sládkovičova, 30 |
|
ing. VLADIMÍR TOŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 01.09.1995
|
obchodní ředitel |
22.01.1991 |
Adresa: |
14200, 21869723, Praha, Krč, Sládkovičova, 1245, 30, Sládkovičova 1245/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|