Milada Vondrušová
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
Jednatel |
14.12.1999 |
Adresa: |
10100, 22657401, Praha 10, Donská, 9 |
|
Milada Vondrušová
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
Jednatel |
14.12.1999 |
Adresa: |
10100, 22657401, Praha, Vršovice, Donská, 275, 9, Donská 275/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Milada Neveselá
|
Neaktivní
od 14.12.1999
|
Jednatel |
24.10.1997 |
Adresa: |
36020, 20728565, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Východní, 17 |
|
Milada Neveselá
|
Neaktivní
od 14.12.1999
|
Jednatel |
24.10.1997 |
Adresa: |
36001, 20728565, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 481, 17, Východní 481/17, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Alois Mikulášek
|
Neaktivní
od 24.10.1997
|
Jednatel |
12.08.1997 |
Adresa: |
10000, 22657401, Praha 10, Praha 10, Donská, 275/9 |
|
Alois Mikulášek
|
Neaktivní
od 24.10.1997
|
Jednatel |
12.08.1997 |
Adresa: |
10100, 22657401, Praha, Vršovice, Donská, 275, 9, Donská 275/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Alois Mikulášek
|
Neaktivní
od 12.08.1997
|
Jednatel |
07.04.1995 |
Adresa: |
20690304, Karlovy Vary, Buchenwaldská, 41 |
|
Milada Vondrušová
|
Neaktivní
od 24.10.1997
|
Jednatel |
07.04.1995 |
Adresa: |
20740972, Karlovy Vary, Jugoslávská, 16 |
|
Alois Mikulášek
|
Neaktivní
od 12.08.1997
|
Jednatel |
07.04.1995 |
Adresa: |
36010, 20690304, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Buchenwaldská, 835, 41, Buchenwaldská 835/41, Rybáře, 36010 Karlovy Vary |
|
Milada Vondrušová
|
Neaktivní
od 24.10.1997
|
Jednatel |
07.04.1995 |
Adresa: |
36001, 20740972, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Jugoslávská, 1274, 16, Jugoslávská 1274/16, 36001 Karlovy Vary |
|
JUDr. Vojtěch Slówik
|
Neaktivní
od 07.04.1995
|
Jednatel |
17.05.1993 |
Adresa: |
21844127, Praha 4, Nechvílova, 1854 |
|
Jiří Štefánek
|
Neaktivní
od 07.04.1995
|
Jednatel |
17.05.1993 |
Adresa: |
21844178, Praha 4, Nechvílova, 1859 |
|
JUDr. Vojtěch Slówik
|
Neaktivní
od 07.04.1995
|
Jednatel |
17.05.1993 |
Adresa: |
14800, 21844127, Praha, Chodov, Nechvílova, 1854, 12, Nechvílova 1854/12, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Jiří Štefánek
|
Neaktivní
od 07.04.1995
|
Jednatel |
17.05.1993 |
Adresa: |
14800, 21844178, Praha, Chodov, Nechvílova, 1859, 2, Nechvílova 1859/2, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
JUDr. Vojtěch Slówik
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
společník |
07.11.1990 |
Adresa: |
21844127, Praha 4, Nechvílova, 1854 |
|
Jiří Štefánek
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
společník |
07.11.1990 |
Adresa: |
21844178, Praha 4, Nechvílova, 1859 |
|
JUDr. Vojtěch Slówik
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
společník |
07.11.1990 |
Adresa: |
14800, 21844127, Praha, Chodov, Nechvílova, 1854, 12, Nechvílova 1854/12, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Jiří Štefánek
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
společník |
07.11.1990 |
Adresa: |
14800, 21844178, Praha, Chodov, Nechvílova, 1859, 2, Nechvílova 1859/2, Chodov, 14800 Praha 4 |
|