Ing. JAN ŠVEJKOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2014 |
Adresa: |
16900, 22172700, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Bolívarova, 2092, 21 |
|
Ing. JAN ŠVEJKOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2014 |
Adresa: |
16900, 22172700, Praha, Břevnov, Bolívarova, 2092, 21, Bolívarova 2092/21, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Karel Kleisner
|
Neaktivní
od 06.03.2014
|
jednatel |
29.07.2005 |
Adresa: |
16000, 22170472, Praha 6, Na Klášterním, 1898/6 |
|
Karel Kleisner
|
Neaktivní
od 06.03.2014
|
jednatel |
29.07.2005 |
Adresa: |
16200, 22170472, Praha, Břevnov, Na klášterním, 1898, 6, Na klášterním 1898/6, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Krblich
|
Neaktivní
od 12.04.2005
|
jednatel |
12.04.1995 |
Adresa: |
22234098, Praha 6, Kralupská, 37 |
|
Ing. Jiří Krblich
|
Neaktivní
od 12.04.2005
|
jednatel |
12.04.1995 |
Adresa: |
16100, 22234098, Praha, Ruzyně, Kralupská, 143, 37, Kralupská 143/37, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ivan Šedek
|
Neaktivní
od 12.04.1995
|
jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
12763764, Hostivice, Litovická, 642 |
|
Karel Kleisner
|
Neaktivní
od 12.04.2005
|
jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
16000, 22170472, Praha 6, Na Klášterním, 1898/6 |
|
Ivan Šedek
|
Neaktivní
od 12.04.1995
|
jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
25301, 12763764, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Litovická, 642, Litovická 642, 25301 Hostivice |
|
Karel Kleisner
|
Neaktivní
od 12.04.2005
|
jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
16200, 22170472, Praha, Břevnov, Na klášterním, 1898, 6, Na klášterním 1898/6, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Stanislava Kliková
|
Neaktivní
od 12.04.2005
|
jednatel |
22.11.1990 |
Adresa: |
27361, 1336355, Velká Dobrá, Karlovarská, 216 |
|
Stanislava Kliková
|
Neaktivní
od 12.04.2005
|
jednatel |
22.11.1990 |
Adresa: |
27361, 1336355, Kladno, Velká Dobrá, Velká Dobrá, Karlovarská, 216, Karlovarská 216, 27361 Velká Dobrá |
|