JINDŘICH WALOSZEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.01.2019 |
Adresa: |
73542, 14246627, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Mokřadní, 48, 4 |
|
ALŽBĚTA VAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.01.2019 |
Adresa: |
73601, 24872881, Karviná, Havířov, Šumbark, Jedlová, 495, 6 |
|
JINDŘICH WALOSZEK
|
Neaktivní
od 11.04.2024
|
Jednatel |
16.01.2019 |
Adresa: |
73542, 14246627, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Mokřadní, 48, 4, Mokřadní 48/4, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
ALŽBĚTA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2024
|
Jednatel |
16.01.2019 |
Adresa: |
73601, 24872881, Karviná, Havířov, Šumbark, Jedlová, 495, 6, Jedlová 495/6, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Jindřich Waloszek
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
jednatel |
04.03.1994 |
|
Alžběta Vaňková
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
jednatel |
04.03.1994 |
Adresa: |
73601, Havířov-Město, Janáčkova 1 |
|
Jindřich Waloszek
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
jednatel |
04.03.1994 |
Adresa: |
H. Těrlicko 48, H. Těrlicko 48, Česká republika |
|
Alžběta Vaňková
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
jednatel |
04.03.1994 |
Adresa: |
Havířov-Město, Janáčkova 1, 73601, Janáčkova 1, 73601 Havířov-Město, Česká republika |
|
Honěk Jiří, ženatý
|
Neaktivní
od 04.03.1994
|
společník |
14.01.1991 |
Adresa: |
Třinec VI, Beskydská 683 |
|
Honěk Jiří, ženatý
|
Neaktivní
od 04.03.1994
|
společník |
14.01.1991 |
Adresa: |
73961, 12570788, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Beskydská, 683, Beskydská 683, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Waloszek Jindřich, ženatý
|
Neaktivní
od 04.03.1994
|
společník |
29.10.1990 |
|
Gurecký Zdeněk, ženatý
|
Neaktivní
od 04.03.1994
|
společník |
29.10.1990 |
Adresa: |
Třinec VI, Švermova 1003 |
|
Bojko Lubomír
|
Neaktivní
od 04.03.1994
|
společník |
29.10.1990 |
Adresa: |
20614535, Jablunkov, Bezručova, 819 |
|
Waloszek Jindřich, ženatý
|
Neaktivní
od 04.03.1994
|
společník |
29.10.1990 |
Adresa: |
H. Těrlicko 48, H. Těrlicko 48, Česká republika |
|
Gurecký Zdeněk, ženatý
|
Neaktivní
od 04.03.1994
|
společník |
29.10.1990 |
Adresa: |
Třinec VI, Švermova 1003, Švermova 1003, Třinec VI, Česká republika |
|
Bojko Lubomír
|
Neaktivní
od 04.03.1994
|
společník |
29.10.1990 |
Adresa: |
73991, 20614535, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Bezručova, 819, Bezručova 819, 73991 Jablunkov |
|