LUKÁŠ PAVLECH
|
Aktivní
|
Předseda |
29.05.2019 |
Adresa: |
73514, 17005256, Karviná, Orlová, Poruba, Rajčula, 600 |
|
Ing. KAMILA KOLÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
29.05.2019 |
Adresa: |
73514, 16990811, Karviná, Orlová, Lutyně, Osvobození, 877 |
|
Ing. KAMILA KOLÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
29.05.2019 |
Adresa: |
73514, 16990811, Karviná, Orlová, Lutyně, Osvobození, 877, Osvobození 877, Lutyně, 73514 Orlová |
|
LUKÁŠ PAVLECH
|
Aktivní
|
Předseda |
29.05.2019 |
Adresa: |
73514, 17005256, Karviná, Orlová, Poruba, Rajčula, 600, Rajčula 600, Poruba, 73514 Orlová |
|
KAREL KEMPNÝ
|
Neaktivní
od 23.02.2021
|
Místopředseda |
29.05.2019 |
Adresa: |
73514, 16992296, Karviná, Orlová, Lutyně, Ke Studánce, 1044 |
|
KAREL KEMPNÝ
|
Neaktivní
od 23.02.2021
|
Místopředseda |
29.05.2019 |
Adresa: |
73514, 16992296, Karviná, Orlová, Lutyně, Ke Studánce, 1044, Ke Studánce 1044, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. KAMILA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Místopředseda |
21.07.2018 |
Adresa: |
73514, 16990811, Karviná, Orlová, Lutyně, Osvobození, 877 |
|
Ing. KAMILA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Místopředseda |
21.07.2018 |
Adresa: |
73514, 16990811, Karviná, Orlová, Lutyně, Osvobození, 877, Osvobození 877, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. KAMILA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2018
|
Místopředseda |
18.07.2018 |
Adresa: |
73514, 16994035, Karviná, Orlová, Lutyně, F. S. Tůmy, 1236 |
|
Ing. KAMILA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2018
|
Místopředseda |
18.07.2018 |
Adresa: |
73514, 16994035, Karviná, Orlová, Lutyně, F. S. Tůmy, 1236, F. S. Tůmy 1236, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. KAMILA UBLANSKÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2018
|
Místopředseda |
10.11.2016 |
Adresa: |
73514, 16994035, Karviná, Orlová, Lutyně, F. S. Tůmy, 1236 |
|
KAREL KEMPNÝ
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Předseda |
10.11.2016 |
Adresa: |
73514, 16992296, Karviná, Orlová, Lutyně, Ke Studánce, 1044 |
|
KAREL SIUDA
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Místopředseda |
10.11.2016 |
Adresa: |
73601, 24873560, Karviná, Havířov, Šumbark, Slovenského národního povstání, 614, 3 |
|
Ing. KAMILA UBLANSKÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2018
|
Místopředseda |
10.11.2016 |
Adresa: |
73514, 16994035, Karviná, Orlová, Lutyně, F. S. Tůmy, 1236, F. S. Tůmy 1236, Lutyně, 73514 Orlová |
|
KAREL KEMPNÝ
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Předseda |
10.11.2016 |
Adresa: |
73514, 16992296, Karviná, Orlová, Lutyně, Ke Studánce, 1044, Ke Studánce 1044, Lutyně, 73514 Orlová |
|
KAREL SIUDA
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Místopředseda |
10.11.2016 |
Adresa: |
73601, 24873560, Karviná, Havířov, Šumbark, Slovenského národního povstání, 614, 3, Slovenského národního povstání 614/3, Šumbark, 73601 Havířov |
|