JAROSLAV POHL
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
53825, 26289351, Chrudim, Nasavrky, Drahotice, 26 |
|
TOMÁŠ HALTUF
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22211250, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Starého, 2179, 12 |
|
JAROSLAV POHL
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
53825, 26289351, Chrudim, Nasavrky, Drahotice, 26, Drahotice 26, 53825 Nasavrky |
|
TOMÁŠ HALTUF
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22211250, Praha, Dejvice, Starého, 2179, 12, Starého 2179/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JAROSLAV POHL
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
jednatel ve funkci ředitele |
12.10.2016 |
Adresa: |
53825, 26289351, Chrudim, Nasavrky, Drahotice, 26 |
|
JAROSLAV POHL
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
jednatel ve funkci ředitele |
12.10.2016 |
Adresa: |
53825, 26289351, Chrudim, Nasavrky, Drahotice, 26, Drahotice 26, 53825 Nasavrky |
|
Jaroslav Pohl
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel ve funkci ředitele |
12.05.1993 |
Adresa: |
53705, 18882625, Chrudim, Chrudim II, Čavisovská, 695 |
|
Jaroslav Pohl
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel ve funkci ředitele |
12.05.1993 |
Adresa: |
53705, 18882625, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Čavisovská, 695, Čavisovská 695, Chrudim II, 53705 Chrudim |
|
Ing. Josef Kokeš
|
Neaktivní
od 10.05.1993
|
jednatel |
24.10.1992 |
Adresa: |
39301, 20147937, Pelhřimov, Táborská, 1884 |
|
Jaroslav Pohl
|
Neaktivní
od 12.05.1993
|
jednatel - ředitel |
24.10.1992 |
Adresa: |
53705, 18882625, Chrudim, Chrudim II, Čavisovská, 695 |
|
Radomír Kokeš
|
Neaktivní
od 30.11.1993
|
jednatel |
24.10.1992 |
Adresa: |
53821, 5446431, Slatiňany, Škrovád, 110 |
|
Ing. Josef Kokeš
|
Neaktivní
od 10.05.1993
|
jednatel |
24.10.1992 |
Adresa: |
39301, 20147937, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1884, Táborská 1884, 39301 Pelhřimov |
|
Jaroslav Pohl
|
Neaktivní
od 12.05.1993
|
jednatel - ředitel |
24.10.1992 |
Adresa: |
53705, 18882625, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Čavisovská, 695, Čavisovská 695, Chrudim II, 53705 Chrudim |
|
Radomír Kokeš
|
Neaktivní
od 30.11.1993
|
jednatel |
24.10.1992 |
Adresa: |
53821, 5446431, Chrudim, Slatiňany, Škrovád, 110, Škrovád 110, 53821 Slatiňany |
|
Jaroslav Pohl
|
Neaktivní
od 24.10.1992
|
ředitel |
06.12.1990 |
Adresa: |
53705, 18882625, Chrudim, Chrudim II, Čavisovská, 695 |
|
Jaroslav Pohl
|
Neaktivní
od 24.10.1992
|
ředitel |
06.12.1990 |
Adresa: |
53705, 18882625, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Čavisovská, 695, Čavisovská 695, Chrudim II, 53705 Chrudim |
|