JAN KOŠÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.01.2016 |
Adresa: |
50601, 17531756, Jičín, Valdické Předměstí, U trati, 952 |
|
JAN KOŠÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.01.2016 |
Adresa: |
50601, 17531756, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, U trati, 952, U trati 952, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
MIROSLAV KOŠÍČEK
|
Neaktivní
od 30.01.2016
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
50601, 40579611, Jičín, Sedličky, 74 |
|
JANA MORÁVKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2016
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
50601, 1673955, Holín, Pařezská Lhota, 34 |
|
JANA MORÁVKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2016
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
50601, 1673955, Jičín, Holín, Pařezská Lhota, 34, Pařezská Lhota 34, 50601 Holín |
|
MIROSLAV KOŠÍČEK
|
Neaktivní
od 30.01.2016
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
50601, 40579611, Jičín, Jičín, Sedličky, 74, Sedličky 74, 50601 Jičín |
|
Miroslav Košíček
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
21.06.2001 |
Adresa: |
50601, 17529280, Jičín, Jičín, Husova, 684 |
|
Zdeňka Schneiderová
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
21.06.2001 |
Adresa: |
19000, 22487883, Praha 9, Praha 9, Maršovská, 800 |
|
Miroslav Košíček
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
21.06.2001 |
Adresa: |
50601, 17529280, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Husova, 684, Husova 684, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Zdeňka Schneiderová
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
21.06.2001 |
Adresa: |
19800, 22487883, Praha, Kyje, Maršovská, 800, Maršovská 800, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Miroslav Košíček
|
Neaktivní
od 21.06.2001
|
Jednatel společnosti |
22.09.1992 |
Adresa: |
17531292, Jičín, Jičín, Pod lipami, 906 |
|
Zdeňka Schneiderová
|
Neaktivní
od 21.06.2001
|
Zástupce jednatele |
22.09.1992 |
Adresa: |
22487883, Praha 9, Praha 9, Maršovská, 800 |
|
Miroslav Košíček
|
Neaktivní
od 21.06.2001
|
Jednatel společnosti |
22.09.1992 |
Adresa: |
50601, 17531292, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Pod lipami, 906, Pod lipami 906, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Zdeňka Schneiderová
|
Neaktivní
od 21.06.2001
|
Zástupce jednatele |
22.09.1992 |
Adresa: |
19800, 22487883, Praha, Kyje, Maršovská, 800, Maršovská 800, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Miroslav Košíček
|
Neaktivní
od 22.09.1992
|
Ředitel společnosti |
13.11.1990 |
Adresa: |
17531292, Jičín, Jičín, Pod lipami, 906 |
|
Miroslav Košíček
|
Neaktivní
od 22.09.1992
|
Ředitel společnosti |
13.11.1990 |
Adresa: |
50601, 17531292, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Pod lipami, 906, Pod lipami 906, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|