Blažej Chlubna
|
Neaktivní
od 31.10.1995
|
pověřen řízením tech. úseku |
13.04.1992 |
Adresa: |
100, Žďárec u Tišnova 48 |
|
Blažej Chlubna
|
Neaktivní
od 31.10.1995
|
pověřen řízením tech. úseku |
13.04.1992 |
Adresa: |
Žďárec u Tišnova 48, Žďárec u Tišnova 48, Česká republika |
|
řízení s.p. ing. Oldřich Kaše
|
Neaktivní
od 13.04.1992
|
zástupce osoby pověř.výkonem |
20.03.1991 |
Adresa: |
19265557, Brno, Kupkova, 90 |
|
ing. Věroslav Jedlička
|
Neaktivní
od 31.10.1995
|
osoba pověř. řízením s.p. |
20.03.1991 |
Adresa: |
19435223, Brno, Štefáčkova, 5 |
|
řízení s.p. ing. Oldřich Kaše
|
Neaktivní
od 13.04.1992
|
zástupce osoby pověř.výkonem |
20.03.1991 |
Adresa: |
63800, 19265557, Brno-město, Brno, Lesná, Kupkova, 678, 90, Kupkova 678/90, Lesná, 63800 Brno |
|
ing. Věroslav Jedlička
|
Neaktivní
od 31.10.1995
|
osoba pověř. řízením s.p. |
20.03.1991 |
Adresa: |
62800, 19435223, Brno-město, Brno, Líšeň, Štefáčkova, 2370, 5, Štefáčkova 2370/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
ing. Pavel Hán
|
Neaktivní
od 20.03.1991
|
ředitel |
01.07.1990 |
Adresa: |
19086792, Brno, Drdy, 15 |
|
Ing. Vojtěch Novotný
|
Neaktivní
od 18.05.1991
|
výrobní náměstek |
01.07.1990 |
Adresa: |
19176465, Brno, Botanická, 43 |
|
Ing. PAVEL HÁN
|
Neaktivní
od 20.03.1991
|
ředitel |
01.07.1990 |
Adresa: |
64100, 19086792, Brno-město, Brno, Žebětín, Drdy, 562, 15, Drdy 562/15, Žebětín, 64100 Brno |
|
Ing. Vojtěch Novotný
|
Neaktivní
od 18.05.1991
|
výrobní náměstek |
01.07.1990 |
Adresa: |
60200, 19176465, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 935, 43, Botanická 935/43, Veveří, 60200 Brno |
|