Ing. Jiří Valášek
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
ředitel |
02.04.1992 |
Adresa: |
1, Ostrava 3, Dr. Martínka, 35 |
|
Ing. Jiří Valášek
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
ředitel |
02.04.1992 |
Adresa: |
70030, 3248585, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Dr. Martínka, 1150, 35, Dr. Martínka 1150/35, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Karel Vyoral
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
Zástupce ředitele |
17.02.1992 |
Adresa: |
18015841, Lanškroun, Vančurova, 156 |
|
Ing. Karel Vyoral
|
Neaktivní
od 05.11.2002
|
Zástupce ředitele |
17.02.1992 |
Adresa: |
56301, 18015841, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Dolní Třešňovec, Vančurova, 156, Vančurova 156, Dolní Třešňovec, 56301 Lanškroun |
|
Ing. Tomáš Pospíšil
|
Neaktivní
od 10.10.1991
|
První zástupce ředitele |
17.01.1991 |
Adresa: |
1, Ostrava-Zábřeh, Písečná, 7 |
|
Ing. Ferdinand Slovák
|
Neaktivní
od 17.02.1992
|
Druhý zástupce ředitele |
17.01.1991 |
Adresa: |
20443820, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Slezská, 2890 |
|
Ing. Tomáš Pospíšil
|
Neaktivní
od 10.10.1991
|
První zástupce ředitele |
17.01.1991 |
Adresa: |
70030, 3281108, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Písečná, 2922, 7, Písečná 2922/7, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Ferdinand Slovák
|
Neaktivní
od 17.02.1992
|
Druhý zástupce ředitele |
17.01.1991 |
Adresa: |
73801, 20443820, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Slezská, 2890, Slezská 2890, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Petr Malý
|
Neaktivní
od 02.04.1992
|
ředitel |
14.09.1990 |
Adresa: |
20443919, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Slezská, 2899 |
|
Ing. Petr Malý
|
Neaktivní
od 02.04.1992
|
ředitel |
14.09.1990 |
Adresa: |
73801, 20443919, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Slezská, 2899, Slezská 2899, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Petr Malý
|
Neaktivní
od 14.09.1990
|
|
29.06.1990 |
Adresa: |
20443919, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Slezská, 2899 |
|
Ing. Petr Malý
|
Neaktivní
od 14.09.1990
|
|
29.06.1990 |
Adresa: |
73801, 20443919, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Slezská, 2899, Slezská 2899, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|