Ing. JOSEF KOZLER
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
33441, 1053795, Dobřany, Dobřany, Náměstí T. G. M., 157 |
|
Ing. JOSEF KOZLER
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
33441, 1053795, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Náměstí T. G. M., 157, Náměstí T. G. M. 157, 33441 Dobřany |
|
Ing. Josef Kozler
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
Jednatel |
07.05.2002 |
Adresa: |
3, Dobřany, nám. TGM, 5 |
|
Ing. Josef Kozler
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
Jednatel |
07.05.2002 |
Adresa: |
33441, 1052578, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Náměstí T. G. M., 5, Náměstí T. G. M. 5, 33441 Dobřany |
|
Ing. Josef Kozler
|
Neaktivní
od 26.01.1998
|
Jednatel |
01.03.1994 |
Adresa: |
3, Dobřany, nám. TGM, 5 |
|
Jaroslav Franěk
|
Neaktivní
od 26.01.1998
|
Jednatel |
01.03.1994 |
Adresa: |
3, Dobřany, ul. krále Jiřího, 593 |
|
Ladislav Spálenka
|
Neaktivní
od 07.05.2002
|
Jednatel |
01.03.1994 |
Adresa: |
3, Dobřany, ul. krále Jiřího, 593 |
|
Ing. Josef Kozler
|
Neaktivní
od 26.01.1998
|
Jednatel |
01.03.1994 |
Adresa: |
33441, 1052578, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Náměstí T. G. M., 5, Náměstí T. G. M. 5, 33441 Dobřany |
|
Jaroslav Franěk
|
Neaktivní
od 26.01.1998
|
Jednatel |
01.03.1994 |
Adresa: |
33441, 1057421, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Krále Jiřího, 593, Krále Jiřího 593, 33441 Dobřany |
|
LADISLAV SPÁLENKA
|
Neaktivní
od 07.05.2002
|
Jednatel |
01.03.1994 |
Adresa: |
33441, 1057421, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Krále Jiřího, 593, Krále Jiřího 593, 33441 Dobřany |
|