Jiří Martinek
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Likvidátor |
12.05.1994 |
Adresa: |
17879621, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Jizerská, 31 |
|
Jiří Martinek
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Likvidátor |
12.05.1994 |
Adresa: |
40011, 17879621, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Jizerská, 2919, 31, Jizerská 2919/31, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Václav Šrytr
|
Neaktivní
od 12.05.1994
|
Likvidátor |
01.02.1993 |
Adresa: |
46005, Liberec 5, Vojtěšská, 446 |
|
Václav Šrytr
|
Neaktivní
od 12.05.1994
|
Likvidátor |
01.02.1993 |
Adresa: |
46005, 23782803, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Vojtěšská, 446, 1, Vojtěšská 446/1, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
Jaroslav Štichauer
|
Neaktivní
od 01.02.1993
|
Likvidátor |
04.11.1992 |
Adresa: |
12168203, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Komenského, 31 |
|
Jaroslav Štichauer
|
Neaktivní
od 01.02.1993
|
Likvidátor |
04.11.1992 |
Adresa: |
46601, 12168203, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Komenského, 630, 31, Komenského 630/31, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
František Krátký
|
Neaktivní
od 04.11.1992
|
Pověřen řízením s.p. |
03.04.1992 |
Adresa: |
12170577, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mlýnská, 28 |
|
František Krátký
|
Neaktivní
od 04.11.1992
|
Pověřen řízením s.p. |
03.04.1992 |
Adresa: |
46602, 12170577, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mlýnská, 934, 28, Mlýnská 934/28, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
Ladislav Mareš
|
Neaktivní
od 03.04.1992
|
Pověřen řízením s.p. |
29.12.1990 |
Adresa: |
Liberec l5, Na skřivanech, 551 |
|
Ladislav Mareš
|
Neaktivní
od 03.04.1992
|
Pověřen řízením s.p. |
29.12.1990 |
Adresa: |
46015, 23722312, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Na Skřivanech, 551, Na Skřivanech 551, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|