Josef Muzikant
|
Neaktivní
od 21.08.1995
|
Zástupce řed.stát.podniku |
22.08.1994 |
Adresa: |
23788739, Bílina, Dvořákova, 367/2 |
|
Hana Pláničková
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
Ředitelka státního podniku |
22.08.1994 |
Adresa: |
14996375, Razice, 30 |
|
Josef Muzikant
|
Neaktivní
od 21.08.1995
|
Zástupce řed.stát.podniku |
22.08.1994 |
Adresa: |
41801, 23788739, Teplice, Bílina, Teplické Předměstí, Dvořákova, 367, 2, Dvořákova 367/2, Teplické Předměstí, 41801 Bílina |
|
Hana Pláničková
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
Ředitelka státního podniku |
22.08.1994 |
Adresa: |
41804, 14996375, Teplice, Hrobčice, Razice, 30, Razice 30, 41804 Hrobčice |
|
Hana Pláničková
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
Zástupce řed.stát.podniku |
15.08.1994 |
Adresa: |
14996375, Razice, 30 |
|
Hana Pláničková
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
Zástupce řed.stát.podniku |
15.08.1994 |
Adresa: |
41804, 14996375, Teplice, Hrobčice, Razice, 30, Razice 30, 41804 Hrobčice |
|
ing. Luděk Forman
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
Ředitel státního podniku |
27.01.1992 |
Adresa: |
4, Teplice, Rohová, l85 |
|
Ing. LUDĚK FORMAN
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
Ředitel státního podniku |
27.01.1992 |
Adresa: |
41501, 20227132, Teplice, Teplice, Prosetice, Rohová, 185, Rohová 185, Prosetice, 41501 Teplice |
|
Ing. Stanislav Civín
|
Neaktivní
od 15.08.1994
|
Zástupce řed.stát.pod. |
24.07.1991 |
Adresa: |
100, Košťany - Střelná l44, okres Teplice |
|
Ing. Stanislav Civín
|
Neaktivní
od 15.08.1994
|
Zástupce řed.stát.pod. |
24.07.1991 |
Adresa: |
Košťany - Střelná l44, okres Teplice, okres Teplice, Košťany - Střelná l44, Česká republika |
|
Ing. František Jelínek
|
Neaktivní
od 27.01.1992
|
Ředitel státního podniku |
29.12.1990 |
Adresa: |
100, Teplice ., Pražská 3009 |
|
Ing. František Jelínek
|
Neaktivní
od 27.01.1992
|
Ředitel státního podniku |
29.12.1990 |
Adresa: |
41501, 20278217, Teplice, Teplice, Teplice, Pražská, 3009, 24, Pražská 3009/24, 41501 Teplice |
|