Ing NORBERT SCHELLONG
|
Aktivní
|
ředitel |
19.09.2019 |
Adresa: |
73914, 74643258, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 859 |
|
Ing NORBERT SCHELLONG
|
Aktivní
|
ředitel |
19.09.2019 |
Adresa: |
73914, 74643258, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 859, č.p. 859, 73914 Ostravice |
|
MUDr. MARTIN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
ředitel |
30.07.2019 |
Adresa: |
73937, 40768309, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 698 |
|
MUDr. MARTIN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
ředitel |
30.07.2019 |
Adresa: |
73937, 40768309, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 698, č.p. 698, 73937 Horní Bludovice |
|
Ing. et Ing., Bc. JIŘÍ MATĚJ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
ředitel |
04.05.2017 |
Adresa: |
73934, 20545151, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Morušová, 662 |
|
Ing. et Ing., Bc. JIŘÍ MATĚJ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
ředitel |
04.05.2017 |
Adresa: |
73934, 20545151, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Morušová, 662, Morušová 662, 73934 Šenov |
|
Ing. et Ing., Bc. JIŘÍ MATĚJ
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
ředitel |
21.03.2017 |
Adresa: |
73934, 20545151, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Morušová, 662 |
|
Ing. et Ing., Bc. JIŘÍ MATĚJ
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
ředitel |
21.03.2017 |
Adresa: |
73934, 20545151, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Morušová, 662, Morušová 662, 73934 Šenov |
|
Bc. JOSEF GROCHOL
|
Neaktivní
od 21.03.2017
|
ředitel |
16.08.2016 |
Adresa: |
73934, 20547765, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Na Široké, 923 |
|
Bc. JOSEF GROCHOL
|
Neaktivní
od 21.03.2017
|
ředitel |
16.08.2016 |
Adresa: |
73934, 20547765, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Na Široké, 923, Na Široké 923, 73934 Šenov |
|
PETR KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 16.08.2016
|
ředitel |
06.06.2013 |
Adresa: |
74213, 8308926, Studénka, Butovice, Poštovní, 503 |
|
PETR KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 16.08.2016
|
ředitel |
06.06.2013 |
Adresa: |
74213, 8308926, Nový Jičín, Studénka, Butovice, Poštovní, 503, Poštovní 503, Butovice, 74213 Studénka |
|
Ing. Jan Ferenc
|
Neaktivní
od 06.06.2013
|
ředitel |
26.02.2009 |
Adresa: |
73961, 12573892, Třinec, Lyžbice, Dukelská, 994 |
|
Ing. Jan Ferenc
|
Neaktivní
od 06.06.2013
|
ředitel |
26.02.2009 |
Adresa: |
73961, 12573892, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Dukelská, 994, Dukelská 994, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. Věra Kovářová
|
Neaktivní
od 26.02.2009
|
ředitel |
12.05.2008 |
Adresa: |
70800, 3289907, Ostrava, Poruba, Nám. Boženy Němcové, 665/8 |
|
Ing. Věra Kovářová
|
Neaktivní
od 26.02.2009
|
ředitel |
12.05.2008 |
Adresa: |
70800, 3289907, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Boženy Němcové, 665, 8, náměstí Boženy Němcové 665/8, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Juraj Chomič
|
Neaktivní
od 12.05.2008
|
ředitel |
06.10.2004 |
Adresa: |
72100, Ostrava, Svinov, E. Rošického, 1063 |
|
Ing. Juraj Chomič
|
Neaktivní
od 12.05.2008
|
ředitel |
06.10.2004 |
Adresa: |
72100, 3394051, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1063, 5, Evžena Rošického 1063/5, Svinov, 72100 Ostrava |
|
MUDr. Pavel Holub
|
Neaktivní
od 06.10.2004
|
ředitel |
04.11.2003 |
Adresa: |
73601, Havířov, Dolní Datyně, V Zaryjách, 153/5 |
|
MUDr. PAVEL HOLUB
|
Neaktivní
od 06.10.2004
|
ředitel |
04.11.2003 |
Adresa: |
73601, 25696025, Karviná, Havířov, Dolní Datyně, V Zaryjach, 153, 5, V Zaryjach 153/5, Dolní Datyně, 73601 Havířov |
|