ROSTISLAV KAČORA
|
Aktivní
|
vedoucí |
18.03.2016 |
Adresa: |
79055, 20658419, Vidnava, Vidnava, Mírové náměstí, 57 |
|
ROSTISLAV KAČORA
|
Aktivní
|
vedoucí |
18.03.2016 |
Adresa: |
79055, 20658419, Jeseník, Vidnava, Vidnava, Mírové náměstí, 57, Mírové náměstí 57, 79055 Vidnava |
|
ROSTISLAV KAČORA
|
Neaktivní
od 18.03.2016
|
vedoucí |
13.11.2015 |
Adresa: |
79055, 20658419, Jeseník, Vidnava, Vidnava, Mírové náměstí, 57 |
|
ROSTISLAV KAČORA
|
Neaktivní
od 18.03.2016
|
vedoucí |
13.11.2015 |
Adresa: |
79055, 20658419, Jeseník, Vidnava, Vidnava, Mírové náměstí, 57, Mírové náměstí 57, 79055 Vidnava |
|
Rostislav Kačora
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
vedoucí |
19.08.2008 |
Adresa: |
79055, 20658419, Vidnava, Mírové náměstí, 57 |
|
ROSTISLAV KAČORA
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
vedoucí |
19.08.2008 |
Adresa: |
79055, 20658419, Jeseník, Vidnava, Vidnava, Mírové náměstí, 57, Mírové náměstí 57, 79055 Vidnava |
|
Karel Pechanec
|
Neaktivní
od 19.08.2008
|
ředitel |
21.11.2002 |
Adresa: |
79055, 20660359, Vidnava, Hrdinů, 292 |
|
Karel Pechanec
|
Neaktivní
od 19.08.2008
|
ředitel |
21.11.2002 |
Adresa: |
79055, 20660359, Jeseník, Vidnava, Vidnava, Hrdinů, 292, Hrdinů 292, 79055 Vidnava |
|