Ing. Michal Koliandr
|
Neaktivní
od 23.07.2004
|
Jednatel |
19.04.2000 |
Adresa: |
14900, 21838615, Praha 4, Doubravická, 1310 |
|
Ing. Viktor Vachuda
|
Neaktivní
od 23.07.2004
|
Jednatel |
19.04.2000 |
Adresa: |
21499802, Klatovy, Národních mučedníků, 196 |
|
Ing. Michal Koliandr
|
Neaktivní
od 23.07.2004
|
Jednatel |
19.04.2000 |
Adresa: |
14900, 21838615, Praha, Chodov, Doubravická, 1310, 20, Doubravická 1310/20, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Viktor Vachuda
|
Neaktivní
od 23.07.2004
|
Jednatel |
19.04.2000 |
Adresa: |
33901, 21499802, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Národních mučedníků, 196, Národních mučedníků 196, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
Michal Pipta
|
Neaktivní
od 19.04.2000
|
Jednatel |
10.12.1996 |
Adresa: |
24547247, Plzeň-město, Plzeň, Mánesova, 85 |
|
Michal Pipta
|
Neaktivní
od 19.04.2000
|
Jednatel |
10.12.1996 |
Adresa: |
30100, 24547247, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Mánesova, 1816, 85, Mánesova 1816/85, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
ing. Josef Oliverius
|
Neaktivní
od 10.12.1996
|
Jednatel |
22.04.1994 |
Adresa: |
696927, Plasy, Lipová, 411 |
|
Ing. Zdeněk Korbel
|
Neaktivní
od 10.12.1996
|
Jednatel |
22.04.1994 |
Adresa: |
100, Praha 4 - Libuš, Jirčanská 548/1 |
|
RNDr. Vladimír Junger
|
Neaktivní
od 19.04.2000
|
Jednatel |
22.04.1994 |
Adresa: |
24547247, Plzeň, Mánesova, 85 |
|
ing. Josef Oliverius
|
Neaktivní
od 10.12.1996
|
Jednatel |
22.04.1994 |
Adresa: |
33101, 696927, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Lipová, 411, Lipová 411, 33101 Plasy |
|
Ing. Zdeněk Korbel
|
Neaktivní
od 10.12.1996
|
Jednatel |
22.04.1994 |
Adresa: |
Praha 4 - Libuš, Jirčanská 548/1, Jirčanská 548/1, Praha 4 - Libuš, Česká republika |
|
RNDr. Vladimír Junger
|
Neaktivní
od 19.04.2000
|
Jednatel |
22.04.1994 |
Adresa: |
30100, 24547247, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Mánesova, 1816, 85, Mánesova 1816/85, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|