Thi Thuy Dang
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
jednatel |
05.05.2012 |
Adresa: |
34806, 15660516, Přimda, Borská, 18 |
|
JOSEF RICHTR
|
Neaktivní
od 05.05.2012
|
jednatel |
05.05.2012 |
Adresa: |
68333, 418200, Nemotice, Nemotice, 74 |
|
Josef Richtr
|
Neaktivní
od 05.05.2012
|
jednatel |
05.05.2012 |
Adresa: |
68333, 418200, Vyškov, Nemotice, Nemotice, 74, č.p. 74, 68333 Nemotice |
|
Thi Thuy Dang
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
jednatel |
05.05.2012 |
Adresa: |
34806, 15660516, Tachov, Přimda, Přimda, Borská, 18, Borská 18, 34806 Přimda |
|
Vladislava Hodanová
|
Neaktivní
od 05.05.2012
|
Jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
33022, 723738, Plzeň-sever, Zbůch, Petra Bezruče, 221 |
|
Vladislava Hodanová
|
Neaktivní
od 05.05.2012
|
Jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
33022, 723738, Plzeň-sever, Zbůch, Zbůch, Petra Bezruče, 221, Petra Bezruče 221, 33022 Zbůch |
|
Ing. Josef Hodan
|
Neaktivní
od 05.05.2012
|
jednatel |
03.04.2007 |
Adresa: |
33022, 723738, Zbůch, Petra Bezruče, 221 |
|
Ing. Josef Hodan
|
Neaktivní
od 05.05.2012
|
jednatel |
03.04.2007 |
Adresa: |
33022, 723738, Plzeň-sever, Zbůch, Zbůch, Petra Bezruče, 221, Petra Bezruče 221, 33022 Zbůch |
|
Vladislava Hodanová
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
Jednatel |
25.03.2002 |
Adresa: |
33022, 723738, Plzeň-sever, Zbůch, Petra Bezruče, 221 |
|
Vladislava Hodanová
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
Jednatel |
25.03.2002 |
Adresa: |
33022, 723738, Plzeň-sever, Zbůch, Zbůch, Petra Bezruče, 221, Petra Bezruče 221, 33022 Zbůch |
|
Vladislava Hodanová
|
Neaktivní
od 25.03.2002
|
Jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
723738, Zbůch, Petra Bezruče, 221 |
|
Vladislava Hodanová
|
Neaktivní
od 25.03.2002
|
Jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
33022, 723738, Plzeň-sever, Zbůch, Zbůch, Petra Bezruče, 221, Petra Bezruče 221, 33022 Zbůch |
|