MIROSLAV SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2018 |
Adresa: |
32600, 24505854, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Kaštanová, 966, 2 |
|
MIROSLAV SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2018 |
Adresa: |
32600, 24505854, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Kaštanová, 966, 2, Kaštanová 966/2, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 07.12.2018
|
jednatel |
01.02.2017 |
Adresa: |
32300, 24485993, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Brněnská, 948, 1 |
|
MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 07.12.2018
|
jednatel |
01.02.2017 |
Adresa: |
32300, 24485993, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Brněnská, 948, 1, Brněnská 948/1, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Miroslav Svoboda
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
02.06.2010 |
Adresa: |
32300, Plzeň 1, Severní Předměstí, Brněnská, 948, 1 |
|
MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
02.06.2010 |
Adresa: |
32300, 24485993, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Brněnská, 948, 1, Brněnská 948/1, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Petr Žižka
|
Neaktivní
od 31.03.1998
|
Jednatel |
12.04.1994 |
Adresa: |
33011, 752665, Třemošná, 821 |
|
Miroslav Svoboda
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Jednatel |
12.04.1994 |
Adresa: |
30151, 24498742, Plzeň, Hlavanova, 12 |
|
Petr Žižka
|
Neaktivní
od 31.03.1998
|
Jednatel |
12.04.1994 |
Adresa: |
33011, 752665, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Budovatelská, 821, Budovatelská 821, 33011 Třemošná |
|
Miroslav Svoboda
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
Jednatel |
12.04.1994 |
Adresa: |
32600, 24498742, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Hlavanova, 334, 12, Hlavanova 334/12, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|