VIACHESLAV SEMENOV
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2022 |
|
VIACHESLAV SEMENOV
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
jednatel |
31.10.2022 |
Adresa: |
15000, 22077481, Praha, Smíchov, Na bělidle, 302, 27 |
|
VIACHESLAV SEMENOV
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
jednatel |
31.10.2022 |
Adresa: |
15000, 22077481, Praha, Smíchov, Na bělidle, 302, 27, Na bělidle 302/27, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JANA KAISEROVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2022
|
jednatel |
06.07.2022 |
Adresa: |
25082, 81476973, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Hvězdova, 2168 |
|
JANA KAISEROVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2022
|
jednatel |
06.07.2022 |
Adresa: |
25082, 81476973, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Hvězdova, 2168, Hvězdova 2168, 25082 Úvaly |
|
JANA KAISEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.07.2022
|
jednatel |
29.11.2021 |
Adresa: |
10400, 25730215, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, Morávkova, 1254, 18 |
|
JANA KAISEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.07.2022
|
jednatel |
29.11.2021 |
Adresa: |
10400, 25730215, Praha, Uhříněves, Morávkova, 1254, 18, Morávkova 1254/18, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
JAN MAREDA
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
jednatel |
28.05.2015 |
Adresa: |
10900, 22563971, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Milánská, 460 |
|
JAN MAREDA
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
jednatel |
28.05.2015 |
Adresa: |
10900, 22563971, Praha, Horní Měcholupy, Milánská, 460, Milánská 460, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Lenka Háková
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
jednatel |
26.03.2013 |
Adresa: |
19016, 22524746, Praha 9, Újezd nad Lesy, Toušická, 558 |
|
LENKA HÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
jednatel |
26.03.2013 |
Adresa: |
19016, 22524746, Praha, Újezd nad Lesy, Toušická, 558, Toušická 558, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Pavel Fabian
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
96624, Janova Lehota, 229 |
|
Pavel Fabian
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
Janova Lehota, 96624, 96624 Janova Lehota 229, Slovensko |
|