Ing. MARCELA ŠULCOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
02.10.2020 |
Adresa: |
25242, 41149211, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Hrnčířská, 351 |
|
Ing. MARCELA ŠULCOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
02.10.2020 |
Adresa: |
25242, 41149211, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Hrnčířská, 351, Hrnčířská 351, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
IVA JESENSKÁ
|
Aktivní
|
ČLEN |
27.07.2017 |
Adresa: |
25242, 41149211, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Hrnčířská, 351 |
|
IVA JESENSKÁ
|
Aktivní
|
ČLEN |
27.07.2017 |
Adresa: |
25242, 41149211, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Hrnčířská, 351, Hrnčířská 351, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
JITKA BRABCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
05.04.2013 |
Adresa: |
25242, 41149211, Jesenice, Zdiměřice, Hrnčířská, 351 |
|
JITKA BRABCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
05.04.2013 |
Adresa: |
25242, 41149211, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Hrnčířská, 351, Hrnčířská 351, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
Ing. MARCELA ŠULCOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
místopředseda |
23.07.2014 |
Adresa: |
14800, 22756604, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, U zeleného ptáka, 1146, 10 |
|
Ing. MARCELA ŠULCOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
místopředseda |
23.07.2014 |
Adresa: |
14800, 22756604, Praha, Kunratice, U zeleného ptáka, 1146, 10, U zeleného ptáka 1146/10, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
ONDŘEJ ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
místopředseda |
05.04.2013 |
Adresa: |
14900, 21820830, Praha, Háje, Kosmická, 745, 17 |
|
EVA PENDLOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2017
|
člen |
05.04.2013 |
Adresa: |
25242, 41149211, Jesenice, Zdiměřice, Hrnčířská, 351 |
|
ONDŘEJ ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
místopředseda |
05.04.2013 |
Adresa: |
14900, 21820830, Praha, Háje, Kosmická, 745, 17, Kosmická 745/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
EVA PENDLOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2017
|
člen |
05.04.2013 |
Adresa: |
25242, 41149211, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Hrnčířská, 351, Hrnčířská 351, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|